Thomas Klaus Just
domicilié à Trimstein, de Allemagne Mandats actifs: Stähli AG Connecté à: Olivier Bachmann, Nicole Schmid, René Häsler et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Thomas Klaus Just" à jour.Vous suivez maintenant "Thomas Klaus Just".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Thomas Klaus Just" à jour.Vous suivez maintenant "Thomas Klaus Just".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Thomas Klaus Just
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Thomas Klaus Just
Commerce de biens de consommation
Commerce de biens de consommation
Personnes privées avec le nom Thomas Klaus Just
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Thomas Klaus Just
Numéro de publication: HR02-1005809061, Registre du commerce Berne, (36)
Stähli AG, in Uetendorf, CHE-107.229.314, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2023, Publ. 1005769013). Gemäss Erklärung vom 26.06.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Thomas, von Schangnau, in Steffisburg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gfeller + Partner AG (CHE-151.579.083), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Olivier, von Langnau im Emmental, in Nidau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Just, Thomas Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Trimstein (Münsingen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005291512, Registre du commerce Berne, (36)
IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH, in Bern, CHE-106.963.334, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2021, Publ. 1005144846).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gresvig ASA, in Askim (N), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Just, Thomas Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Trimstein (Münsingen), mit Kollektivunterschrift zu zweien, ;
Kleine, Christopher, genannt Chris, kanadischer Staatsangehöriger, in Stettlen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rist, Markus, von Altstätten, in Murten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Intersport PSC Holding AG (CHE-109.504.247), in Ostermundigen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Intersport PSC Holding AG];
INTERSPORT NORGE AS (924 728 078), in Oslo (NO), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Wille, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Seedorf BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien, [bisher: in Lyss].
Numéro de publication: 1349283, Registre du commerce Berne, (36)
IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH, in Bern, CHE-106.963.334, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2013, Publ. 7150940).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
INTERSPORT Österreich registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, in Wels (A), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Andersen, Johnny, dänischer Staatsangehöriger, in Boll (Vechigen), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Minelli, Franca, von Chur, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giunta, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Vicenza (IT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Baumgartner, Monika, von Zuzwil BE, in Bolligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
INTERCONTACT Beteiligungsgesellschaft mbH (HRB 100399), in Heilbronn (DE), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Puig Romeu, Ignacio, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Bachofner, Martin, von Oberbalm, in Bösingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Just, Thomas Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Trimstein (Münsingen), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wichtrach];
Kempkes, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Muri bei Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Grossaffoltern];
Kraak, Ingmar, niederländischer Staatsangehöriger, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Penka, Franz, deutscher Staatsangehöriger, in Grossaffoltern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wille, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Rüfenacht BE (Worb), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gümligen (Muri bei Bern)].