Alex Jost
domicilié à Twann, de Wynigen Mandats actifs: Partofina AG Connecté à: Alain Frédéric Jost, Max Jost, Dieter Jost Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alex Jost" à jour.Vous suivez maintenant "Alex Jost".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alex Jost" à jour.Vous suivez maintenant "Alex Jost".
|
|
Alex Jost
domicilié à Pfungen, de Lantsch/Lenz Mandats actifs: A. Jost GmbH Pfungen Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alex Jost" à jour.Vous suivez maintenant "Alex Jost".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alex Jost" à jour.Vous suivez maintenant "Alex Jost".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Alex Jost
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Alex Jost
Exploitation des sociétés de participation
Bâtiments général
Exploitation des sociétés de participation
Bâtiments général
Personnes privées avec le nom Alex Jost
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Alex Jost
Numéro de publication: HR02-1005854325, Registre du commerce Berne, (36)
Partofina AG, in Lyss, CHE-102.688.726, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 20.07.2015, S.0, Publ. 2278389). Gemäss Erklärung vom 02.10.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Dieter, von Wynigen, in Ligerz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jost, Alain, von Wynigen, in Ligerz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jost, Alex, von Wynigen, in Twann (Twann-Tüscherz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jost, Max, von Wynigen, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005735233, Registre du commerce Zurich, (20)
Bauallrounder Jost GmbH, bisher in Dagmersellen, CHE-469.980.908, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2019, Publ. 1004568520).
Statutenänderung:
29.03.2023.
Firma neu:
Ferati GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o HCC AG, Talacker 41, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen in der Baubranche. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Alexander, von Langnau im Emmental, in Dagmersellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferati, Fatlum, kosovarischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Ferati, Egzona, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005275438, Registre du commerce Berne, (36)
Synton AG, in Moutier, CHE-105.976.268, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2018, Publ. 1004478273).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Dieter, von Wynigen, in Ligerz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Alex, von Wynigen, in Twann, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Marc, von Wynigen, in Brügg BE (Brügg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Max, von Wynigen, in Lyss, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glett, John, von Krauchthal, in Nods, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Stephan, von Mettauertal, in Biel/Bienne, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyser, Peter, von Langenbruck, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lenigo-Treuhand G.m.b.H. (CHE-107.988.331), in Nidau, Revisionsstelle.