Dr. Elaine Verne Jones
domicilié à Narberth, de USA Mandats actifs: HBM Healthcare Investments AG, Novartis Bioventures AG Connecté à: Stella X. Xu, Thomas Heimann, Mario Germano Giuliani et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Elaine Verne Jones" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Elaine Verne Jones".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Elaine Verne Jones" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Elaine Verne Jones".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Elaine Verne Jones
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Elaine Verne Jones
Exploitation des autres institutions financières
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Elaine Verne Jones
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Elaine Verne Jones
Numéro de publication: HR02-1005548379, Registre du commerce Zoug, (170)
HBM Healthcare Investments AG, in Zug, CHE-101.849.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2021, Publ. 1005284750).
Statutenänderung:
10.06.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 136'416'000.00 [bisher: CHF 203'928'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 136'416'000.00 [bisher: CHF 203'928'000.00].
Aktien neu:
6'960'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 19.60 [bisher: 6'960'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 29.30]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 10.06.2022 wird der Nennwert der 6'960'000 Namenaktien zu CHF 29.30 auf CHF 19.60 herabgesetzt und je CHF 9.70 pro Aktie zurückbezahlt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jones, Elaine Verne, amerikanische Staatsangehörige, in Narberth (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR02-1005240437, Registre du commerce Zoug, (170)
HBM Healthcare Investments AG, in Zug, CHE-101.849.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2020, Publ. 1004972986).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holdener, Dr. Eduard, von Teufen AR, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ingram, Robert A., amerikanischer Staatsangehöriger, in Durham (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riesenhuber, Prof. Dr. Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Flur-Unterliederbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jones, Elaine Verne, amerikanische Staatsangehörige, in Narberth (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004798258, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Novartis Bioventures AG, in Basel, CHE-277.565.870, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2019, Publ. 1004639747).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Parekh, Rajesh Bhikhu, britischer Staatsangehöriger, in Bicester (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jones, Dr. Elaine Verne, amerikanische Staatsangehörige, in Narberth, PA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.