Darko Jagarcec
domicilié à Lindau, de Lindau Mandats actifs: mabo GmbH Malerarbeiten + Bodenbeläge Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Darko Jagarcec" à jour.Vous suivez maintenant "Darko Jagarcec".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Darko Jagarcec" à jour.Vous suivez maintenant "Darko Jagarcec".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Darko Jagarcec
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Darko Jagarcec
Autres travaux de construction
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Darko Jagarcec
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Darko Jagarcec
Numéro de publication: HR02-1005697356, Registre du commerce Zurich, (20)
Swiss Bio Trade GmbH, in Bassersdorf, CHE-334.204.565, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2020, Publ. 1004848253).
Statutenänderung:
15.02.2023.
Firma neu:
Swiss Hemp Trade GmbH.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Stadlerstrasse 156, 8404 Winterthur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jagarcec, Darko, von Lindau, in Lindau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Katic, Damir, von Volketswil, in Bassersdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Patrick, von Menzingen, in Xàbia (ES), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Fiore, Pascal, von Pfaffnau, in Ruswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR01-1004848253, Registre du commerce Zurich, (20)
Swiss Bio Trade GmbH, in Bassersdorf, CHE-334.204.565, c/o Damir Katic, Richterwis 6, 8303 Bassersdorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.02.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Naturprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen erwerben, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 18.02.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Jagarcec, Darko, von Lindau, in Lindau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Katic, Damir, von Volketswil, in Bassersdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 1903109, Registre du commerce Zurich, (20)
mabo GmbH Malerarbeiten + Bodenbeläge, in Zell ZH, CHE-114.570.190, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 05.09.2012, Publ. 6836752).
Statutenänderung:
11.12.2014.
Sitz neu:
Thalheim an der Thur.
Domizil neu:
Mühlestrasse 16A, 8478 Thalheim an der Thur.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jagarcec, Darko, von Lindau, in Thalheim an der Thur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zell ZH].