Valentina Sofia Iseli
domicilié à Wettingen, de Hasle bei Burgdorf Mandats actifs: mindsetchangers KLG Connecté à: Valeria Ferrer Marquez Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Valentina Sofia Iseli" à jour.Vous suivez maintenant "Valentina Sofia Iseli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Valentina Sofia Iseli" à jour.Vous suivez maintenant "Valentina Sofia Iseli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Valentina Sofia Iseli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Valentina Sofia Iseli
Autre services dans l'éducation
Autre services dans l'éducation
Personnes privées avec le nom Valentina Sofia Iseli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Valentina Sofia Iseli
Numéro de publication: HR01-1005320312, Registre du commerce Argovie, (400)
mindsetchangers KLG, in Wettingen, CHE-142.011.292, Landstrasse 87, 5430 Wettingen, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
20.10.2021.
Zweck:
Online Coaching und Workshops zum Thema Gesetz der Anziehung.
Eingetragene Personen:
Ferrer Marquez, Valeria, von Hasle bei Burgdorf, in Wettingen, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iseli, Valentina, von Hasle bei Burgdorf, in Wettingen, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004958597, Registre du commerce Zurich, (20)
Swisskers GmbH, bisher in Wettingen, CHE-290.148.528, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2019, Publ. 1004600118).
Statutenänderung:
23.07.2020.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Claridenstrasse 36, 8002 Zürich.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferrer Marquez, Julio, spanischer Staatsangehöriger, in Wettingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Iseli, Valentina Sofia, von Hasle bei Burgdorf, in Wettingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Iseli, Valeria, von Hasle bei Burgdorf, in Wettingen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tymoshenko, Tetyana, italienische Staatsangehörige, in Oberwil-Lieli, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 2634003, Registre du commerce Argovie, (400)
Swisskers GmbH, in Wettingen, CHE-290.148.528, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2015, Publ. 2221461).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hafner, Thomas Ernst, von Künten, in Berikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iseli, Valentina Sofia, von Hasle bei Burgdorf, in Wettingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Iseli, Valeria, von Hasle bei Burgdorf, in Wettingen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Ferrer Marquez, Julio, spanischer Staatsangehöriger, in Wettingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].