Mark Joseph Irwin
domicilié à London, de Vereinigtes Königreich Mandats actifs: Trafigura Holding Sàrl Connecté à: Ignacio Sanchez Moyano, Emma Jane Stroud, Jeremy Charles Weir et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Mark Joseph Irwin" à jour.Vous suivez maintenant "Mark Joseph Irwin".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Mark Joseph Irwin" à jour.Vous suivez maintenant "Mark Joseph Irwin".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Mark Joseph Irwin
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Mark Joseph Irwin
Gestion d’entreprise et administration
Gestion d’entreprise et administration
Personnes privées avec le nom Mark Joseph Irwin
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Mark Joseph Irwin
Numéro de publication: HR02-1004682805, Registre du commerce Lucerne, (100)
Impala Terminals AG, in Luzern, CHE-112.719.541, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2019, Publ. 1004601860).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Irwin, Mark Joseph, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marcondes De Moura Costa, Alexandre, brasilianischer Staatsangehöriger, in Canelones (UY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004601860, Registre du commerce Lucerne, (100)
Impala Terminals AG, in Luzern, CHE-112.719.541, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2018, Publ. 4130621).
Statutenänderung:
27.03.2019.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Konialidis, Nicolas Jorge, britischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
du Bessey de Contenson, Guillaume Antoine Louis, französischer Staatsangehöriger, in Uccle (BE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Irwin, Mark Joseph, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wainwright, Michael Stuart, britischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3532581, Registre du commerce Lucerne, (100)
Trafigura Holding GmbH, in Luzern, CHE-341.359.919, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 16.11.2015, Publ. 2483261). [bisher: Gemäss Erklärung der Gründerin vom 18.10.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Irwin, Mark Joseph, britischer Staatsangehöriger, in Brighton (GB), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weir, Jeremy Charles, britischer Staatsangehöriger, in Cologny, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fernandez Lopez, Jesus, spanischer Staatsangehöriger, in Genève, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gillon, Robert James, britischer Staatsangehöriger, in Genève, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luckock, Benjamin James, britischer Staatsangehöriger, in Cologny, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rolland, Julien, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salmon, Christophe Thierry Marie, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urdapilleta, Martin, argentinischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zahir, Amin, britischer Staatsangehöriger, in Genève, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-186.791.979), in Lancy, Revisionsstelle.