Esther Imfeld
domicilié à Lungern, de Lungern Mandats actifs: Pfarrkirchenstiftung der römisch-katholischen Kirchgemeinde Lungern, Pfrundstiftung der römisch-katholischen Kirchgemeinde Lungern Connecté à: Yvonne Halter-Bühlmann, Eduard Imfeld-Sigrist, Eduard Imfeld-Sigrist et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Esther Imfeld" à jour.Vous suivez maintenant "Esther Imfeld".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Esther Imfeld" à jour.Vous suivez maintenant "Esther Imfeld".
|
|
Esther Imfeld
domicilié à Luzern, de Lungern Mandats actifs: RONA Immobilien AG Connecté à: Roland Näpflin, Irene Stadelmann Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Esther Imfeld" à jour.Vous suivez maintenant "Esther Imfeld".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Esther Imfeld" à jour.Vous suivez maintenant "Esther Imfeld".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Esther Imfeld
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Esther Imfeld
Associations religieuses, politiques ou laïques
Autres commerces avec des biens divers
Associations religieuses, politiques ou laïques
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Esther Imfeld
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Esther Imfeld
Numéro de publication: HR02-1005391014, Registre du commerce Zoug, (170)
Amplifon AG, in Baar, CHE-102.180.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2020, Publ. 1004992257).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imfeld, Esther, von Adligenswil, in Luzern, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004803877, Registre du commerce Zoug, (170)
Amplifon AG, in Baar, CHE-102.180.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2019, Publ. 1004619840).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imfeld, Esther, von Adligenswil, in Luzern, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pillonel, Richard, von Lully (FR), in Morges, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weber, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 5684840, Registre du commerce Lucerne, (100)
RONA Immobilien AG, in Luzern, CH-100.3.787.819-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2007, S. 13, Publ. 4002488).
Statutenänderung:
14.06.2010.
Zweck neu:
Handel mit Erdölprodukten;
Ausführung von Warentransporten;
Vermietung von Fahrzeugen für Transporte und Güterumschlag;
Verwaltung von und Handel mit Immobilien;
Beteiligungen;
Kauf oder Verkauf, Miete oder Pacht von Grundstücken. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 14.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cura Treuhand AG, in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imfeld, Esther, von Lungern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kriens].