Urs Huwiler
domicilié à Thalwil, de Abtwil et Zürich Mandats actifs: Effiserv, Urs Huwiler Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Urs Huwiler" à jour.Vous suivez maintenant "Urs Huwiler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Urs Huwiler" à jour.Vous suivez maintenant "Urs Huwiler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Urs Huwiler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Urs Huwiler
Commerce de produits alimentaires
Commerce de produits alimentaires
Personnes privées avec le nom Urs Huwiler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Urs Huwiler
Numéro de publication: HR02-1005918990, Registre du commerce Thurgovie, (440)
CH Business AG, in Aadorf, CHE-351.840.029, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2023, Publ. 1005818681).
Firma neu:
CH Business AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.11.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huwiler, Urs Karl, von Winterthur, in Steckborn, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004838470, Registre du commerce Thurgovie, (440)
CH Business AG, bisher in Zug, CHE-351.840.029, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 17.04.2019, Publ. 1004612598).
Statutenänderung:
19.02.2020.
Sitz neu:
Aadorf.
Domizil neu:
Morgentalstrasse 28, 8355 Aadorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Beratungen, dem Handel und die Projektausführung im Industrie- und Handelsmarinebereich sowie den Handel mit Gebrauchsgütern aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im in- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Peter Ernst, von Winterthur, in Birmensdorf (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huwiler, Urs Karl, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gallucci, Brigitte, von Rain und Rüti (ZH), in Aadorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004613520, Registre du commerce Berne, (36)
immoveris ag, in Bern, CHE-110.359.147, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2018, Publ. 4119391).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmann, Oliver, von Basel, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bruinsma, Steven, niederländischer Staatsangehöriger, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henggeler, Sandro, von Oberägeri, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bergstein, Samuel, von Köniz, in Grüningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gandoulf, Alexandra, von Guggisberg, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoffmann, Maximilian , deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huwiler, Ursula, von Sins, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kocher, Simone, von Büren an der Aare, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pijuan Aragón, Angela, spanische Staatsangehörige, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.