David Hugi
domicilié à Schwarzenbach, de Wald (BE) Mandats actifs: BRIGHT ENTERTAINMENT AG, KMU.rocks et plus Connecté à: Markus Walder, Christian Paul Jakob Studer, Manuel Thaler et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "David Hugi" à jour.Vous suivez maintenant "David Hugi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "David Hugi" à jour.Vous suivez maintenant "David Hugi".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de David Hugi
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de David Hugi
Organisateur de salons, d’expositions et de congrès
Associations religieuses, politiques ou laïques
Fourniture de service de traitement et d’hébergement de données
Services de publicité
Organisateur de salons, d’expositions et de congrès
Associations religieuses, politiques ou laïques
Fourniture de service de traitement et d’hébergement de données
Services de publicité
Personnes privées avec le nom David Hugi
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: David Hugi
Numéro de publication: HR02-1005283930, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Raiffeisen Unternehmerzentrum AG, in Gossau (SG), CHE-168.786.012, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2021, Publ. 1005233910).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Conrad, Nicole, von Pully, in Aran (Bourg-en-Lavaux), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hugi, David, von Wald BE, in Schwarzenbach SG (Jonschwil), mit Kollektivprokura zu zweien.
Zweigniederlassung neu:
[gestrichen: Yverdon-les-Bains (CHE-487.733.779)]. [Berichtigung zu TR 5873 vom 26.06.2018 aufgrund Doppeleintragung der Zweigniederlassung in Yverdon-les-Bains].
Numéro de publication: 2783897, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Raiffeisen Unternehmerzentrum AG, in Gossau SG, CHE-168.786.012, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2015, Publ. 2534789).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grosjean, Louis, von La Chaux-de-Fonds, in Bühler, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Osterwalder-Gehrer, Bettina Nadja, von Waldkirch, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter, Sabine, von Winterthur, in Gossau SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schönenberger, Christoph Alois, von Kirchberg SG, in Unterägeri, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Troxler, Daniel Werner, von Luzern, in Meggen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Petra, von Niederhasli, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sandmeier, Philipp, von Egliswil, in Wolfertswil (Degersheim), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloor, Adrian, von Lenzburg, in Lonay, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gülünay, Jakob, von Urnäsch, in Urnäsch, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hugi, David, von Wald BE, in Schwarzenbach SG (Jonschwil), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tanner, Thomas, von Heiden, in Weinfelden, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bertschi, Ibi Catherine, von Oetwil am See und Dürrenäsch, in Eschenz, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Numéro de publication: 1539889, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Raiffeisen Unternehmerzentrum AG, in St. Gallen, CHE-168.786.012, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2014, Publ. 1270645).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grosjean, Louis, von La Chaux-de-Fonds, in Bühler, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hugi, David, von Wald BE, in Schwarzenbach SG (Jonschwil), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Osterwalder-Gehrer, Bettina Nadja, von Waldkirch, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter, Sabine, von Winterthur, in Gossau SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Thomas, von Heiden, in Weinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.