Liselotte Marianne Hüttinger-Bürgi
domicilié à Thun, de Basel Mandats actifs: swidro drogerie hüttinger gmbh, Sonnenkorn GmbH Connecté à: Urs Hüttinger, Hubert Bürgi, Urs Hüttinger Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Liselotte Marianne Hüttinger-Bürgi" à jour.Vous suivez maintenant "Liselotte Marianne Hüttinger-Bürgi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Liselotte Marianne Hüttinger-Bürgi" à jour.Vous suivez maintenant "Liselotte Marianne Hüttinger-Bürgi".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Liselotte Marianne Hüttinger-Bürgi
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Liselotte Marianne Hüttinger-Bürgi
Farmacia
Farmacia
Personnes privées avec le nom Liselotte Marianne Hüttinger-Bürgi
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Liselotte Marianne Hüttinger-Bürgi
Numéro de publication: HR02-1005769017, Registre du commerce Berne, (36)
swidro drogerie hüttinger gmbh, in Schwarzenburg, CHE-110.275.504, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 12.07.2012, S.0, Publ. 6763956).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Sonnenkorn Holding GmbH, in Thun (CHE-287.998.265), gemäss Fusionsvertrag vom 07.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 365'373.06 - unter denen sämtliche Stammanteile der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 105'690.96 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft erhalten die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Stammanteile der übernehmenden Gesellschaft.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonnenkorn Holding GmbH (CH-036.4.054.017-0), in Thun, Gesellschafterin, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hüttinger, Urs, von Basel, in Thun, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Hüttinger-Bürgi, Liselotte Marianne, von Basel, in Thun, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numéro de publication: 6763956, Registre du commerce Berne, (36)
Drogerie Balmer GmbH, in Schwarzenburg, CH-035.4.032.440-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2009, S. 5, Publ. 4990838).
Statutenänderung:
02.07.2012.
Firma neu:
swidro drogerie hüttinger gmbh.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Drogerie-Parfümerie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer, Hans-Ulrich, von Wilderswil, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00;
Balmer-Gloor, Maya, von Wilderswil, in Thun, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonnenkorn Holding GmbH (CH-036.4.054.017-0), in Thun, Gesellschafterin, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hüttinger, Urs, von Basel, in Thun, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Hüttinger-Bürgi, Liselotte Marianne, von Basel, in Thun, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6703224, Registre du commerce Berne, (36)
Sonnenkorn Holding GmbH, in Thun, CH-036.4.054.017-0, Mattenstrasse 18 G, 3600 Thun, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.05.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Naturprodukten sowie das Halten und Verwalten von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 23.05.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hüttinger, Urs, von Basel, in Thun, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hüttinger-Bürgi, Liselotte Marianne, von Basel, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.