Nicolas Huber
domicilié à Zürich, de Zürich Mandats actifs: Elcase AG Connecté à: Urs Huber, Margareta Huber-Lauper Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nicolas Huber" à jour.Vous suivez maintenant "Nicolas Huber".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nicolas Huber" à jour.Vous suivez maintenant "Nicolas Huber".
|
|
Nicolas Huber
domicilié à Genève, de Genève Mandats actifs: Les Marionnettes de Genève Connecté à: Iris Meierhans, Louise Marion Kasser Genecand, Catherine Tinivella Aeschimann et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nicolas Huber" à jour.Vous suivez maintenant "Nicolas Huber".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nicolas Huber" à jour.Vous suivez maintenant "Nicolas Huber".
|
|
Nicolas Huber
domicilié à Niederwil, de Bremgarten (AG) Mandats actifs: Swiss Metall Huber Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nicolas Huber" à jour.Vous suivez maintenant "Nicolas Huber".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nicolas Huber" à jour.Vous suivez maintenant "Nicolas Huber".
|
|
Nicolas Huber
domicilié à Wetzikon, de Buchs (ZH) Mandats actifs: InnoPhase GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nicolas Huber" à jour.Vous suivez maintenant "Nicolas Huber".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nicolas Huber" à jour.Vous suivez maintenant "Nicolas Huber".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Nicolas Huber
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Nicolas Huber
Commerce de produits informatiques et de communication
Activités créatives, artistiques et de spectacle
Production du produits métalliques
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Commerce de produits informatiques et de communication
Activités créatives, artistiques et de spectacle
Production du produits métalliques
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Nicolas Huber
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Nicolas Huber
Numéro de publication: HR02-1006031673, Registre du commerce Argovie, (400)
Art-Natura Nadine Huber, in Mägenwil, CHE-116.156.826, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2017, Publ. 3767633).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Nicolas Sebastian, von Mägenwil, in Mägenwil, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005997327, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Wellenberg Wind AG, in Thundorf, CHE-467.790.633, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2022, Publ. 1005632145).
Statutenänderung:
26.01.2024.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 09.12.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rengel, Urs, von Hüntwangen, in Zollikerberg (Zollikon), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Czerny, Matthias, von Walchwil, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schütz, Peter, von Sumiswald, in Wigoltingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sidler, Paul, von Luzern, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Winkler, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Dr. Nicolas Simon, von Riehen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCooper AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005835300, Registre du commerce Argovie, (400)
Aargauische Kantonalbank, in Aarau, CHE-105.845.287, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2023, Publ. 1005803561).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichenberger, Urs, von Fahrwangen, in Fahrwangen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch, Andreas, von Aarau und Villmergen, in Aarau, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moor, André, von Vordemwald, in Suhr, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Etzensperger, Sara, von Rickenbach (ZH), in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gilbert, Heinz, von Felben-Wellhausen, in Birrwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Keusch, Lukas, von Boswil, in Seengen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kämpf, Benjamin, von Sigriswil, in Roggwil (BE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Mittelholzer, Andrea Katharina, von Niederglatt, in Schafisheim, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schenker, Lukas, von Gretzenbach, in Oberlunkhofen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Spörri, Marcel, von Wettingen, in Lenzburg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bregy, Miriam Karin, von Oberrohrdorf, in Oberrohrdorf, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dénervaud, Martina Antonia, von Opfikon, in Schöfflisdorf, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gloor, André, von Birrwil, in Beinwil am See, mit Kollektivprokura zu zweien;
Huber, Nicolas Sebastian, von Mägenwil, in Mägenwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Ralph Oliver, von Basel, in Lenzburg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Raphaela, von Zell (LU), in Hildisrieden, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Sursee];
Peter, Daniel, von Willisau, in Seengen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schwegler, Madleina, von Aadorf, in Wohlen (AG), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Zehnder, Madleina, in Aarau];
Sieber, Stefanie Lynne, von Quarten, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wilhelm, Thomas, von Safenwil, in Oberkulm, mit Kollektivprokura zu zweien.