Thomas Urs Huber-Nenniger
domicilié à Riedholz, de Däniken et Herbetswil Mandats actifs: Flexi Leasing und Finanz AG, clearcarrep AG et plus Connecté à: Georg Albert Feitknecht, Luciano Paludi, Ralph Meichtry et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Thomas Urs Huber-Nenniger" à jour.Vous suivez maintenant "Thomas Urs Huber-Nenniger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Thomas Urs Huber-Nenniger" à jour.Vous suivez maintenant "Thomas Urs Huber-Nenniger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Thomas Urs Huber-Nenniger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Thomas Urs Huber-Nenniger
Autres commerces avec des biens divers
Autre services dans l'éducation
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Commerce d’accessoires automobiles
Autres commerces avec des biens divers
Autre services dans l'éducation
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Commerce d’accessoires automobiles
Personnes privées avec le nom Thomas Urs Huber-Nenniger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Thomas Urs Huber-Nenniger
Numéro de publication: HR02-1004901501, Registre du commerce Berne, (36)
Onyx Energie Mittelland AG, in Langenthal, CHE-101.075.946, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2018, Publ. 4307785).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Onyx Energie Dienste AG, in Langenthal (CHE-105.106.563), gemäss Fusionsvertrag vom 27.05.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 28'117'268.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 10'762'144.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Onyx Energie Netze AG, in Langenthal (CHE-108.724.964), gemäss Fusionsvertrag vom 27.05.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 104'007'518.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 56'314'275.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber-Nenniger, Thomas Urs, von Herbetswil, in Riedholz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trächsel, Ronald Frank, von Aarburg, in Solothurn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Trächsel, Roland Frank];
Dietschi, Jörg, von Kestenholz, in Neuendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Stephan, von Huttwil, in Härkingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurth, Markus, von Attiswil, in Attiswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Langenstein, Walter, von Engelberg, in Neuendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ryser-Allemann, Manuela, von Wiedlisbach, in Merlischachen (Küssnacht (SZ)), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3669025, Registre du commerce Berne, (36)
Onyx Energie Mittelland AG, in Langenthal, CHE-101.075.946, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2016, Publ. 2850135).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büttiker, Rolf, von Wolfwil, in Wolfwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bossel, Christophe, von Saint-Martin (FR), in Servion, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ineichen, Hermann, von Emmen, in Münchenbuchsee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Philippe, von Oberentfelden, in Langenthal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nyffenegger, Marianne Elisabeth, von Huttwil, in Kirchberg BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ruf-Niederhauser, Charlotte, von Murgenthal, in Herzogenbuchsee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ruppli, Rudolf, von Basel und Hellsau, in Thörigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egli, Arturo Jorge, von Schänis, in Ennetturgi (Turgi), Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Werner, von Sumiswald, in Aarwangen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trächsel, Roland Frank, von Aarburg, in Solothurn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beekman, Jan-Piet, von Heiligenschwendi, in Ittigen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prüssing, Mathias Georg, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber-Nenniger, Thomas Urs, von Herbetswil, in Riedholz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirth, Walter, von Seeberg, in Oberdorf SO, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1031147, Registre du commerce Soleure, (241)
Mollet Energie AG, in Solothurn, CH-241.3.004.112-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 21.11.2012, Publ. 6941482).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber-Nenniger, Thomas Urs, von Herbetswil, in Riedholz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirth, Walter, von Seeberg, in Oberdorf SO, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eberhard, Kuno, von Jegenstorf, in Lüsslingen (Lüsslingen-Nennigkofen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gasche, Michel, von Bolken, in Lüsslingen (Lüsslingen-Nennigkofen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.