Kimberley E. Honeysett
domicilié à Sandy Utah, de USA Mandats actifs: Varex Imaging International AG Connecté à: Daniel Mahler, Marcus Kirchhoff, Shubham Maheshwari Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kimberley E. Honeysett" à jour.Vous suivez maintenant "Kimberley E. Honeysett".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kimberley E. Honeysett" à jour.Vous suivez maintenant "Kimberley E. Honeysett".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Kimberley E. Honeysett
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Kimberley E. Honeysett
Autres commerces avec des biens divers
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Kimberley E. Honeysett
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Kimberley E. Honeysett
Numéro de publication: HR02-1005129432, Registre du commerce Lucerne, (100)
Claymount Switzerland AG, in Sursee, CHE-206.246.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2017, Publ. 3764595).
Firma neu:
Claymount Switzerland AG in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15.03.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Honeysett, Kimberley E., amerikanische Staatsangehörige, in Sandy (US), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hannemann, Dr. Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Bremen (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Nijenhuis, Joël, niederländischer Staatsangehöriger, in Groenlo (NL), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Verhoef, Clarence Raymond, amerikanischer Staatsangehöriger, in Sandy (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Daniotti, Stefano, italienischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mahler, Daniel, von Dagmersellen, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3764595, Registre du commerce Lucerne, (100)
Claymount Switzerland AG, in Sursee, CHE-206.246.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2017, Publ. 3733039).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Honeysett, Kimberley E., amerikanische Staatsangehörige, in Sandy (US), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Pacifica (US)].
Numéro de publication: 3759503, Registre du commerce Zoug, (170)
Varex Imaging International AG, in Steinhausen, CHE-275.178.692, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2017, Publ. 3741595).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Honeysett, Kimberley E., amerikanische Staatsangehörige, in Sandy Utah (US), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Pacifica (US)].