Verena Hofer
domicilié à Lützelflüh-Goldbach, de Langnau im Emmental Mandats actifs: Jeremias Gotthelf-Stiftung Connecté à: Andreas Zeller, Martin Stefan Sallmann, Thomas Multerer et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Verena Hofer" à jour.Vous suivez maintenant "Verena Hofer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Verena Hofer" à jour.Vous suivez maintenant "Verena Hofer".
|
|
Verena Hofer
domicilié à Eptingen, de Hasle bei Burgdorf Mandats actifs: Drücktech GmbH in Liquidation Connecté à: Johann Hofer Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Verena Hofer" à jour.Vous suivez maintenant "Verena Hofer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Verena Hofer" à jour.Vous suivez maintenant "Verena Hofer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Verena Hofer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Verena Hofer
Associations religieuses, politiques ou laïques
Commerce avec machines
Associations religieuses, politiques ou laïques
Commerce avec machines
Personnes privées avec le nom Verena Hofer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Verena Hofer
Numéro de publication: HR02-1005987613, Registre du commerce Berne, (36)
Genossenschaft Oberdorf Wärme Zuzwil BE, in Zuzwil (BE), CHE-185.535.563, Genossenschaft (SHAB Nr. 222 vom 16.11.2015, S.0, Publ. 2482557).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stacher, Hans Jürg, von Egnach, in Zuzwil BE, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Verena Maria, von Rapperswil BE, in Zuzwil BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Moos, Mathias Jakob Viktor, von Luzern, in Zuzwil BE, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lussi, Daniel, von Stans, in Zuzwil BE, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
König, Rea, von Deisswil bei Münchenbuchsee, in Zuzwil BE, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aeschbacher, Francisca, von Rapperswil (BE), in Zuzwil BE, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gnehm, Kurt, von Bäretswil, in Zuzwil BE, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005745143, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Drücktech GmbH, in Diegten, CHE-103.520.673, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 179 vom 14.09.2012, S.0, Publ. 6849484).
Firma neu:
Drücktech GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.05.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Johann, von Hasle bei Burgdorf, in Eptingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Hofer, Verena, von Hasle bei Burgdorf, in Eptingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005160646, Registre du commerce Berne, (36)
Jeremias Gotthelf-Stiftung, in Lützelflüh, CHE-113.266.016, Stiftung (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2016, Publ. 2975929).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf-Brawand, Susanna, von Grindelwald, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pappa, Christoph Dr., von Thusis, in Bern, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Pappa, Dr. Christoph, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hofer, Verena, von Langnau im Emmental, in Lützelflüh-Goldbach (Lützelflüh), Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Stiftungsrates [bisher: Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Multerer, Thomas, von Schönenwerd, in Langenthal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Stiftungsrates [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Sallmann, Martin Stefan Prof. Dr., von Amriswil, in Lützelflüh-Goldbach (Lützelflüh), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Stiftungsrates [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Zeller, Andreas Dr., von Zweisimmen, in Münsingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Stiftungsrates;
von Rütte, Christoph Dr., von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Stiftungsrates [bisher: von Rütte, Dr. Christoph, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].