Damian Hischier
domicilié à Oberwald, de Obergoms Mandats actifs: Health Village GmbH, top view GmbH Connecté à: Roland Mohr Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Damian Hischier" à jour.Vous suivez maintenant "Damian Hischier".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Damian Hischier" à jour.Vous suivez maintenant "Damian Hischier".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Damian Hischier
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Damian Hischier
Exploitation des etablissements généraux de santé
Autres services de transport
Exploitation des etablissements généraux de santé
Autres services de transport
Personnes privées avec le nom Damian Hischier
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Damian Hischier
Numéro de publication: HR02-1004692544, Registre du commerce Valais, (600)
Health Village GmbH, in Obergoms, CHE-114.548.747, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2019, Publ. 1004573258).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Reto, von Tujetsch, in Sedrun (Tujetsch), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Curschellas, Anna, von Tujetsch, in Sedrun (Tujetsch), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hischier, Damian, von Obergoms, in Oberwald (Obergoms), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 6442346, Registre du commerce Valais, (600)
Infinity IT & Multimedia GmbH, in Obergoms, CH-600.4.011.866-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2009, S. 23, Publ. 5059838).
Statutenänderung:
25.11.2011.
Firma neu:
Ferienwohnungen Detta-Julen GmbH.
Sitz neu:
Zermatt.
Domizil neu:
Haus Aura, 3920 Zermatt.
Zweck neu:
Vermietung von Ferienwohnungen sowie die damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Grundeigentum erwerben, belasten veräussern und verwalten. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hischier, Damian, von Obergoms, in Obergoms, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Detta-Julen, Regula, von Zermatt, in Zermatt, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 5098564, Registre du commerce Valais
RRB Systems Switzerland GmbH, bisher in Zermatt, CH-600.4.010.724-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2006, S. 16, Publ. 3650634).
Statutenänderung:
18.06.2009.
Firma neu:
top view GmbH.
Sitz neu:
Obergoms.
Domizil neu:
Dorfstrasse 2, 3999 Oberwald.
Zweck neu:
Beratung sowie Import und Export von Waren im Bereich des Luftverkehrs, Ausführun von Testflügen und damit zusammenhängende Tätigkeiten. Kann Rechte, Lizenzen und Patente erwerben, veräussern und vermitteln. Kann Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 18.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruffiner, Silvio, von Leuk, in Brig-Glis, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 17'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hischier, Damian, von Obergoms, in Obergoms, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: von Oberwald, in Oberwald, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.--];
Mohr, Roland, von Obersiggenthal, in Urnäsch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.--.