Johann Hirschi
domicilié à Auswil, de Schangnau Mandats actifs: VEBO Genossenschaft, Kisag AG Connecté à: Markus Moser, Nuria Grütter, Luana Almonte et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Johann Hirschi" à jour.Vous suivez maintenant "Johann Hirschi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Johann Hirschi" à jour.Vous suivez maintenant "Johann Hirschi".
|
|
Johann Hirschi
domicilié à Zollbrück, de Schangnau Mandats actifs: HIRSCHI Kreativ-Schreinerei Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Johann Hirschi" à jour.Vous suivez maintenant "Johann Hirschi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Johann Hirschi" à jour.Vous suivez maintenant "Johann Hirschi".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Johann Hirschi
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Johann Hirschi
Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées
Fabrication d’appareils ménagers
Fabrication et transformation des produits du bois
Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées
Fabrication d’appareils ménagers
Fabrication et transformation des produits du bois
Personnes privées avec le nom Johann Hirschi
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Johann Hirschi
Numéro de publication: HR03-1005777536, Registre du commerce Berne, (36)
Hirschi AG Gümmenen, in Mühleberg, CHE-107.207.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2021, Publ. 1005226987).
Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Hirschi Holding AG (neu:
immotheg ag), in Mühleberg (CHE-417.128.685), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirschi, Johann, von Schangnau, in Gümmenen (Mühleberg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005777464, Registre du commerce Berne, (36)
Holzbau Rüedi AG, in Mühleberg, CHE-209.957.833, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2021, Publ. 1005226954).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirschi, Johann, von Schangnau, in Gümmenen (Mühleberg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirschi, Erich, von Schangnau, in Biberen (Ferenbalm), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005226987, Registre du commerce Berne, (36)
Holzbau Rüedi AG, in Mühleberg, CHE-107.207.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2010, S.3, Publ. 5755944).
Statutenänderung:
14.06.2021.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 14.06.2021 und Inventar per 31.12.2020 Aktiven von CHF 2'315'492.75 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'054'738.71 auf die Holzbau Rüedi AG, in Mühleberg (CHE-209.957.833).
Gegenleistung:
1'200 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Hirschi AG Gümmenen.
Domizil neu:
Alte Bernstrasse 20, 3205 Gümmenen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Grundstücken sowie die Beteiligung an Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 14.06.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freiburghaus Treuhand AG Biel (CH-073.3.005.886-6), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirschi, Johann, von Schangnau, in Gümmenen (Mühleberg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Hirschi, Erich, von Schangnau, in Biberen (Ferenbalm), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gümmenen (Mühleberg), Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Hirschi, Thomas, von Schangnau, in Gurbrü, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gümmenen (Mühleberg), Mitglied, mit Einzelunterschrift].