Denise Hess
domicilié à Bösingen, de Murten Mandats actifs: GMB Hess GmbH Connecté à: Marianne Hess Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Denise Hess" à jour.Vous suivez maintenant "Denise Hess".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Denise Hess" à jour.Vous suivez maintenant "Denise Hess".
|
|
Denise Hess
domicilié à Steinhausen, de Rüttenen Mandats actifs: Team Hess und Co. Connecté à: Yves Hess Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Denise Hess" à jour.Vous suivez maintenant "Denise Hess".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Denise Hess" à jour.Vous suivez maintenant "Denise Hess".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Denise Hess
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Denise Hess
Transformation de la pierre naturelle
Commerce de biens de consommation
Transformation de la pierre naturelle
Commerce de biens de consommation
Personnes privées avec le nom Denise Hess
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Denise Hess
Numéro de publication: HR02-1004774360, Registre du commerce Berne, (36)
Warmblutpferdezucht-Genossenschaft Bern-Mittelland, in Ittigen, CHE-102.263.261, Genossenschaft (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2016, Publ. 2651181).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Denise, von Gempenach, in Burgdorf, Mitglied der Verwaltung + Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numéro de publication: 3402173, Registre du commerce Zoug, (170)
Team Hess und Co., in Zug, CHE-251.259.578, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 08.04.2015, Publ. 2083123).
Sitz neu:
Steinhausen.
Domizil neu:
Grabenackerstrasse 34, 6312 Steinhausen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Denise, von Rüttenen, in Steinhausen, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug];
Hess, Yves, von Walterswil (BE), in Steinhausen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug].
Numéro de publication: 2651181, Registre du commerce Berne, (36)
Warmblutpferdezucht-Genossenschaft Bern-Mittelland, in Münchenbuchsee, CHE-102.263.261, Genossenschaft (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2015, Publ. 2148033).
Statutenänderung:
02.12.2015.
Sitz neu:
Ittigen.
Domizil neu:
c/o Andreas Holzer, Fischrainweg 16, 3048 Worblaufen.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die Förderung einer gesunden, leistungsfähigen Warmblutpferdezucht, die Beratung der Mitglieder in allen zuchttechnischen Belangen und die Interessenvertretung der Züchter gegenüber den Behörden.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter: durch persönliche Rundschreiben. Gemäss Erklärung vom 02.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Sandra, von Bern und Brugg, in Utzigen (Vechigen), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stämpfli, Eugen, von Schüpfen, in Wohlen bei Bern (Uettligen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer;
Canino-Aeberhardt, Esther, von Kirchberg (BE), in Kyburg-Buchegg (Buchegg), Mitglied, Geschäftsführerin und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmitz, Hanspeter, von Wiedlisbach, in Wiedlisbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfäffli, Florence, von Bowil, in Mühleberg, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Portenier, Thomas, von Meikirch, in Signau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bussmann, Evelyne, von Luzern, in Ersigen, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer oder Kassier;
Hess, Denise, von Gempenach, in Burgdorf, Mitglied der Verwaltung + Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Schär, Samuel, von Gondiswil, in Graben, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer oder Kassier.