Hans-Peter Hebeisen
domicilié à Burg im Leimental, de Basel Mandats actifs: Remedium Pro GmbH, Zentrum für kooperative Medizin AG et plus Connecté à: Barbara Grussendorf, Kenneth Lars Sägesser, Stephan Glaser et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans-Peter Hebeisen" à jour.Vous suivez maintenant "Hans-Peter Hebeisen".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans-Peter Hebeisen" à jour.Vous suivez maintenant "Hans-Peter Hebeisen".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hans-Peter Hebeisen
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hans-Peter Hebeisen
Exploitation des etablissements généraux de santé
Exploitation des etablissements généraux de santé
Personnes privées avec le nom Hans-Peter Hebeisen
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hans-Peter Hebeisen
Numéro de publication: HR02-1004639776, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
ZENMED GmbH, in Reinach (BL), CHE-114.952.166, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2019, Publ. 1004601055).
Statutenänderung:
13.05.2019.
Firma neu:
Remedium Pro GmbH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hebeisen, Hans-Peter, von Basel, in Burg im Leimental, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Grussendorf, Barbara, deutsche Staatsangehörige, in Reinach (BL), Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2253991, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Zentrum für kooperative Medizin AG, in Reinach BL, CHE-456.368.112, Hauptstrasse 47, 4153 Reinach BL, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.06.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von einem oder mehreren Zentren zur Behandlung von Krankheitsbildern mit schulmedizinischen und alternativmedizinischen bzw. naturheilkundlichen Methoden. Im Fokus steht die kombinierte Behandlung von Krankheitsbildern jeglicher Art mit Behandlungskonzepten aus den verschiedensten Therapierichtungen. Die Gesellschaft bezweckt weiter den Handel mit alternativmedizinischen Heilmitteln jeglicher Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, insbesondere Grundeigentum erwerben und veräussern, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe an die im Aktienbuch eingetragenen Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 25.06.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Glaser, Stephan, von Basel, in Bottmingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grussendorf, Barbara, deutsche Staatsangehörige, in Scharnebeck (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hebeisen, Hans-Peter, von Basel, in Burg im Leimental, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sägesser, Kenneth Lars, von Basel, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2160251, Registre du commerce Zurich, (20)
H.P. Hebeisen, Heizung- und Sanitär AG, in Lindau, CHE-107.997.270, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 10.09.2009, S. 28, Publ. 5240234).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hebeisen, Hans-Peter, von Eggiwil, in Lindau, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegger Treuhand GmbH (CHE-101.334.674), in Küsnacht ZH, Revisionsstelle [bisher: Rüegger Treuhand GmbH (CH-020.4.022.633-5)].