Nico Hardegger
domicilié à Bern, de Gams Mandats actifs: Wohnbaugenossenschaft Warmbächli Connecté à: Bernadette Dancet, Christiane Dilly, Alexander Köhli et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nico Hardegger" à jour.Vous suivez maintenant "Nico Hardegger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nico Hardegger" à jour.Vous suivez maintenant "Nico Hardegger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Nico Hardegger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Nico Hardegger
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Nico Hardegger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Nico Hardegger
Numéro de publication: HR02-1005770180, Registre du commerce Berne, (36)
Wohnbaugenossenschaft Warmbächli, in Bern, CHE-401.183.690, Genossenschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2020, Publ. 1004844288).
Statutenänderung:
24.06.2021. 23.06.2022.
Domizil neu:
Holligerhof 8, 3008 Bern.
Zweck neu:
Die Genossenschaft Warmbächli bezweckt, ihren Mitgliedern Wohn- und Gewerberaum zur Verfügung zu stellen durch: a. Erwerb von Liegenschaften, Bauland und Baurechten;
b. Bereitstellung von Wohnraum in unterschiedlichen Wohnformen zur Ermöglichung von selbstbestimmtem, gemeinschaftlichem und kostengünstigem Wohnen für ihre Mitglieder;
c. Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Nutzung für Gewerbe und Kultur zur Unterstützung des Hauptzwecks gemäss Buchstabe b;
d. Förderung des gemeinschaftlichen Zusammenlebens und der gegenseitigen Solidarität von Menschen mit Unterschieden z. B. nach Herkunft, Alter, sozialen Bedürfnissen und ökonomischen Möglichkeiten, sowie Förderung der gemeinsamen Nutzung von Infrastruktur;
e. Schaffung von umweltfreundlichen und ressourcenschonenden Wohn- und Arbeitsverhältnissen im Sinne der 2000-Watt-Gesellschaft;
f. Ideelle und materielle Unterstützung von Bestrebungen, welche die Bereitstellung von Wohn- und Gewerberaum i.S. der Buchstaben b. bis e. zum Ziel haben. Die Tätigkeit der Genossenschaft Warmbächli ist gemeinnützig und nicht gewinnstrebend.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter: schriftlich, durch Zirkular oder elektronisch. [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 04.06.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willimann, Tobias, von Triengen, in Bern, Co-Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Therese, von Eggiwil, in Bern, Co-Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geissbühler, Stefan, von Lauperswil, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gunsch, Matthias, von Aarau, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nauen, Mechthilde, deutsche Staatsangehörige, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rebsamen, Susanne, von Zürich, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fanghänel, Ilja, von Zürich, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dancet, Bernadette, von Genève, in Bern, Co-Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Köhli, Alexander, von Kallnach, in Bern, Co-Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dilly, Christiane, von Bern, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egger, Alwin, von Utzenstorf, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hardegger, Nico, von Gams, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nafzger, Edith, von Uetendorf, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Florian, von Wetzikon (ZH), in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nötzli, Daniela, von Oetwil an der Limmat, in Bern, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dialog Treuhand AG (CHE-107.380.454), in Bern, Revisionsstelle;
Picamoles, Didier, von Madiswil, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005111945, Registre du commerce Lucerne, (100)
PANIRA AG, in Adligenswil, CHE-351.902.877, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2019, Publ. 1004742330).
Statutenänderung:
19.02.2021.
Firma neu:
PANIRA AG in Liquidation.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
c/o Nicole Hardegger-Arnold, Haldenstrasse 20, 6006 Luzern.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 19.02.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hardegger-Arnold, Nicole, von Meggen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Hardegger, Nicole, in Adligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004969675, Registre du commerce Lucerne, (100)
Praxis Fischmann GmbH, in Luzern, CHE-332.175.450, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2019, Publ. 1004595749).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hardegger, Nicole, von Meggen, in Adligenswil, mit Einzelunterschrift.