Stephan Hamann
domicilié à Metzerlen, de Beinwil (SO) Mandats actifs: Renera Trading AG Connecté à: Andreas Schmid, Georg Meier Lindgren, Antonia Rieple et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stephan Hamann" à jour.Vous suivez maintenant "Stephan Hamann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stephan Hamann" à jour.Vous suivez maintenant "Stephan Hamann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Stephan Hamann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Stephan Hamann
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Stephan Hamann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Stephan Hamann
Numéro de publication: 4638250, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Phare 1 AG, in Therwil, CH-280.3.007.396-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2005, S. 5, Publ. 3096588).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hamann, Stephan, von Beinwil SO, in Himmelried, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Hanspeter, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3096588, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Phare 1 AG, in Therwil, CH-280.3.007.396-0, Handel mit Befestigungs- und Verbindungsprodukten aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2004, S. 5, Publ. 2290322).
Statutenänderung:
3.11.2005.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hamann, Stephan, von Beinwil SO, in Himmelried, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Nunningen].
Numéro de publication: 2290322, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Phare 1 AG, in Therwil, Handel mit Befestigungs- und Verbindungsprodukten aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2004, S. 4, Publ. 2154608).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michel Chavanne Revisions AG, in Zwingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clauser, Fréderic, französischer Staatsangehöriger, in Linsdorf (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hamann, Stephan, von Beinwil SO, in Nunningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Hanspeter, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Pünter & Berndt Treuhand AG, in Rüti ZH, Revisionsstelle.