Sadik Hafizovic
domicilié à Freienbach, de Deutschland et Zürich Mandats actifs: Rensho GmbH, MaxWell Biosystems AG Connecté à: Beat Schillig, Urs Frey, Jan Müller et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Sadik Hafizovic" à jour.Vous suivez maintenant "Sadik Hafizovic".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Sadik Hafizovic" à jour.Vous suivez maintenant "Sadik Hafizovic".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Sadik Hafizovic
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Sadik Hafizovic
Fourniture de services informatiques
Fabrication d’instruments de mesure et de contrôle
Fourniture de services informatiques
Fabrication d’instruments de mesure et de contrôle
Personnes privées avec le nom Sadik Hafizovic
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Sadik Hafizovic
Numéro de publication: HR02-1006097637, Registre du commerce Zurich, (20)
Zurich Instruments AG, in Zürich, CHE-114.158.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2023, Publ. 1005860991).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hafizovic, Sadik, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Orzati, Andrea, von Wädenswil, in Wädenswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1005951034, Registre du commerce Schwyz, (130)
Rensho GmbH (Rensho Sàrl) (Rensho LLC), in Freienbach, CHE-316.280.574, Inselweg 22, 8640 Hurden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.01.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung, den Handel, die Vermietung und den Vertrieb von technischen Systemen und entsprechender Software sowie das Erbringen der damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften und Dritter abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 29.01.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Hafizovic, Sadik, von Zürich, in Freienbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00.
Numéro de publication: HR02-1005341932, Registre du commerce Zurich, (20)
MaxWell Biosystems AG, in Zürich, CHE-178.600.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2020, Publ. 1005047377).
Statutenänderung:
11.11.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 179'889.00 [bisher: CHF 165'851.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 179'889.00 [bisher: CHF 165'851.00].
Aktien neu:
179'889 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 165'851 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.11.2021 die mit Beschluss vom 04.12.2020 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.12.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 04.12.2020 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Beschluss.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.12.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fiscella, Michele, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hafizovic, Sadik, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.