Andreas Haab
domicilié à Wohlen, de Meilen Mandats actifs: RCI Finance SA Connecté à: Christel Dazelle, Pasquale Zizzi, Demet Karalar et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andreas Haab" à jour.Vous suivez maintenant "Andreas Haab".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andreas Haab" à jour.Vous suivez maintenant "Andreas Haab".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Andreas Haab
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Andreas Haab
Exploitation des autres institutions financières
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Andreas Haab
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Andreas Haab
Numéro de publication: 3229597, Registre du commerce Zurich, (20)
RCI Finance SA, in Urdorf, CHE-105.852.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2016, Publ. 3200225).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tollin, Fabrizio, von Winterthur, in Stadel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Nathalie, von Aristau, in Birmensdorf ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haab, Andreas, von Meilen, in Wohlen AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Villars, Samuel, von Evilard, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zizzi, Pasquale, von Glattfelden, in Rothenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2290341, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Getreideproduzenten-Genossenschaft Strass/Gachnang, in Gachnang, CHE-111.655.080, Genossenschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2010, S. 13, Publ. 5767066).
Firma neu:
Getreideproduzenten-Genossenschaft Strass/Gachnang in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.06.2015 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Daniel, von Frauenfeld, in Thundorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haab, Andreas, von Wädenswil, in Weiningen TG (Warth-Weiningen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Guido, von Tägerig, in Hüttwilen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Hansjörg, von Bertschikon, in Bertschikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zimmermann, Heinz, von Vitznau, in Warth (Warth-Weiningen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Edwin, von Mönchaltorf, in Gerlikon (Frauenfeld), Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dickenmann, Martin, von Uesslingen-Buch, in Uesslingen-Buch, Vizepräsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meili, Stefan, von Rickenbach ZH, in Sulz ZH (Rickenbach ZH), Mitglied und Aktuar und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 7213982, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Thurtalgetreide Strass, Genossenschaft, in Gachnang, CH-440.5.005.289-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2010, S. 23, Publ. 5703032).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haab, Andreas, von Wädenswil, in Weiningen TG (Warth-Weiningen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Guido, von Tägerig, in Hüttwilen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furger, Peter, von Silenen, in Herdern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.