Paul Gutjahr
domicilié à Bern, de Rohrbach Mandats actifs: Auto Sport Schweiz GmbH, Paul Gutjahr Werbe AG Connecté à: Patrick Raedersdorf, Andreas Michel, Patrick Falk Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Paul Gutjahr" à jour.Vous suivez maintenant "Paul Gutjahr".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Paul Gutjahr" à jour.Vous suivez maintenant "Paul Gutjahr".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Paul Gutjahr
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Paul Gutjahr
Services sportifs
Services de publicité
Services sportifs
Services de publicité
Personnes privées avec le nom Paul Gutjahr
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Paul Gutjahr
Numéro de publication: HR02-1005534695, Registre du commerce Berne, (36)
Paul Gutjahr Werbe AG, in Bern, CHE-107.985.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204272).
Statutenänderung:
26.07.2022.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Werbung jeder Art und alle damit zusammenhängenden Aktivitäten im Gebiet der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich mit Brief oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 26.07.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ENGEL COPERA AG (CHE-103.132.443), in Köniz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutjahr, Paul, von Rohrbach, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5515376, Registre du commerce Berne, (36)
Auto Sport Schweiz GmbH, in Köniz, CH-035.4.033.038-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2005, S. 3, Publ. 2992796).
Statutenänderung:
01.04.2009.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 01.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO Visura, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutjahr, Paul, von Rohrbach, in Bern, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3655190, Registre du commerce Berne, (36)
ACS Reisen Bern AG, in Bern, CH-035.3.001.276-9, Betrieb eines Reisebüros usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2001, S. 4313).
Domizil neu:
Giacomettistrasse 15, 3000 Bern 13.
Postadresse:
ACS Reisen Bern AG, Giacomettistrasse 15, Postfach, 3000 Bern 13.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gutjahr, Paul, von Rohrbach, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stauffer, Peter Dr., von Bern und Signau, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neutra Treuhand AG, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bader, Hugo, von Etziken, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grimm + Ruchti Treuhand AG, in Burgdorf, Revisionsstelle.