Ulrich Grossenbacher-Verheijden
domicilié à Lenk im Simmental, de Affoltern im Emmental Mandats actifs: Grossenbacher Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ulrich Grossenbacher-Verheijden" à jour.Vous suivez maintenant "Ulrich Grossenbacher-Verheijden".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ulrich Grossenbacher-Verheijden" à jour.Vous suivez maintenant "Ulrich Grossenbacher-Verheijden".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ulrich Grossenbacher-Verheijden
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ulrich Grossenbacher-Verheijden
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Ulrich Grossenbacher-Verheijden
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ulrich Grossenbacher-Verheijden
Numéro de publication: 4949108, Registre du commerce Berne, (36)
BGS Planungs- und Bau AG in Liquidation, in Burgdorf, CH-092.3.007.145-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 31.10.2000, S. 7402). Gemäss Entscheid des Gerichtspräsidenten 6 des Gerichtskreises V Burgdorf-Fraubrunnen vom 20.03.2009 wird die am 25.10.2000 gemäss alt Art. 66 Abs. 2 Satz 2 HRegV von Amtes wegen gelöschte Gesellschaft gemäss Art. 164 Abs. 4 HRegV wieder in das Handelsregister eingetragen..
Liquidationsadresse:
c/o Ulrich Grossenbacher-Verheijden, Rawilstrasse 19, 3775 Lenk im Simmental.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berta, Niklaus, von Selma und Lenk, in Lenk, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien (nicht mit U. Grossenbacher)];
Bowee, Reinhold, von Lenk, in Lenk, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grossenbacher-Verheijden, Ulrich, von Affoltern im Emmental, in Lenk, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:Grossenbacher, Ulrich, Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien (nicht mit N. Berta)];
Saugy, Oswald, von Rougemont, in Lenk, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Registre du commerce Berne, (36)
Bowee Bau AG, in L e n k, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.1994, S. 5580).
Domizil neu:
Mühleweidli, 3775 Lenk. Streichung der statutarisch festgelegten Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, da nicht zur Eintragung gehörend. [gestrichen: Verwaltungsrat: 2 oder mehrere Mitglieder.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossenbacher-Verheijden, Ulrich, von Affoltern im Emmental, in Lenk, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aegerter-Rämi, Willy, von Oberwil im Simmental, in Lenk, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bowee-Rieben, Rolf, von Lenk, in Lenk, Vizepräsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Bowee, Esther, von Lenk , in Lenk, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bowee, Fredi, von Lenk, in Lenk, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.