Nicolas Grossenbacher
domicilié à Bévilard, de Hasle bei Burgdorf Mandats actifs: Grossenbacher Nicolas NICOTHERM Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nicolas Grossenbacher" à jour.Vous suivez maintenant "Nicolas Grossenbacher".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nicolas Grossenbacher" à jour.Vous suivez maintenant "Nicolas Grossenbacher".
|
|
Nicolas Grossenbacher
domicilié à Oensingen, de Ochlenberg Mandats actifs: Sunnehof Versicherungen GmbH Connecté à: Karin Grossenbacher Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nicolas Grossenbacher" à jour.Vous suivez maintenant "Nicolas Grossenbacher".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nicolas Grossenbacher" à jour.Vous suivez maintenant "Nicolas Grossenbacher".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Nicolas Grossenbacher
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Nicolas Grossenbacher
Autres travaux de construction
Services pour les assurances et des caisses de retraite
Autres travaux de construction
Services pour les assurances et des caisses de retraite
Personnes privées avec le nom Nicolas Grossenbacher
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Nicolas Grossenbacher
Numéro de publication: HR02-1005645846, Registre du commerce Soleure, (241)
Sunnehof Versicherungen GmbH, in Oensingen, CHE-116.157.582, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2017, Publ. 3775295).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Probst, Hans, von Laupersdorf, in Laupersdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossenbacher, Nicolas, von Ochlenberg, in Oensingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Grossenbacher, Karin, von Laupersdorf, in Oensingen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005321823, Registre du commerce Berne, (36)
juan gro harmony ag, in Muri bei Bern, CHE-235.297.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2021, Publ. 1005318940).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossenbacher, Nicolas Don, von Trachselwald, in Gümligen (Bern), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossenbacher, Jürg, von Trachselwald, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Grossenbacher, Anouk Sylvie, von Trachselwald, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 3775295, Registre du commerce Soleure, (241)
H. Probst Versicherungen GmbH, in Laupersdorf, CHE-116.157.582, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 05.11.2010, Publ. 5883442).
Statutenänderung:
20.09.2017.
Firma neu:
Sunnehof Versicherungen GmbH.
Sitz neu:
Oensingen.
Domizil neu:
Brunnenweg 3, 4702 Oensingen.
Zweck neu:
Vermittlung von Versicherungen aller Art sowie Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen wie Finanzierung, Kredit- und Hypothekarkreditvermittlung sowie Kapitalanlagen. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Probst, Madeleine, von Laupersdorf, in Laupersdorf, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossenbacher, Nicolas, von Ochlenberg, in Oensingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.