Hans-Joachim Griesser
domicilié à Lottstetten, de Allemagne Mandats actifs: COMTAG AG Connecté à: Marc Griesser, Dieter Griesser, Alexander Sieweke Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans-Joachim Griesser" à jour.Vous suivez maintenant "Hans-Joachim Griesser".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans-Joachim Griesser" à jour.Vous suivez maintenant "Hans-Joachim Griesser".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hans-Joachim Griesser
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hans-Joachim Griesser
Autres commerces avec des biens divers
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Hans-Joachim Griesser
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hans-Joachim Griesser
Numéro de publication: 3666303, Registre du commerce Zurich, (20)
COMTAG AG, in Wil ZH, CHE-105.049.853, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2010, S. 23, Publ. 5565282).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Griesser, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Lottstetten (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Griesser, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Griesser, Hans-Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Lottstetten (DE), mit Einzelprokura gemäss OR 459 Absatz 2 [bisher: in Finstersee];
Sieweke, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Rafz, mit Einzelprokura gemäss OR 459 Absatz 2.
Numéro de publication: 5565282, Registre du commerce Zurich, (20)
COMTAG AG (COMTAG SA) (COMTAG LTD) (COMTAG INC), bisher in Cham, CH-130.0.010.225-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 04.08.2009, S. 26, Publ. 5177956).
Statutenänderung:
02.02.2010.
Sitz neu:
Wil ZH.
Domizil neu:
Grundstrasse 41, 8196 Wil.
Zweck:
Handel mit Waren aller Art, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Grundstücken, Erbringen von Dienstleistungen im Managementbereich, Beratung von Finanzinstituten mit Schwergewicht in Informatiklösungen sowie Erwerb, Verwaltung, Verwertung und Veräusserung von Lizenzen, Patenten, Verfahren, Urheberrechten, Marken und anderen Immaterialgüterrechten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Griesser, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Griesser, Hans-Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Finstersee, mit Einzelprokura gemäss OR 459 Absatz 2 (wie bisher).
Registre du commerce Zurich, (20)
Infotel AG, in Z ü r i c h , Realisierung von Datenverarbeitungssystemen im weitesten Sinne, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2000, S. 8052).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gagliardi, Dr. Bernhard, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Griesser, Hans-Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Lottstetten (D), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gagliardi, Lena, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Christian, von Gränichen, in Wettingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Wengert, Karl, von Obersiggenthal, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
P. Kappeler, Treuhand und Revision, in Aarau, Revisionsstelle.