Michele Ghezzi
domicilié à Kloten, de Collina d'Oro Mandats actifs: Schroder & Co Bank AG Connecté à: Giulia Wyss, Jeremy Hervey, Selma Rodriguez Maftah et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Michele Ghezzi" à jour.Vous suivez maintenant "Michele Ghezzi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Michele Ghezzi" à jour.Vous suivez maintenant "Michele Ghezzi".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Michele Ghezzi
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Michele Ghezzi
Exploitation des banques et instituts de crédits
Exploitation des banques et instituts de crédits
Personnes privées avec le nom Michele Ghezzi
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Michele Ghezzi
Numéro de publication: HR02-1005687732, Registre du commerce Zurich, (20)
Schroder & Co Bank AG, in Zürich, CHE-105.947.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2022, Publ. 1005628863).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bannwart, Fabian Yves, von Luzern, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brandstätter, Walter, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brestel, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Curschellas, Michael, von Ilanz/Glion, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dobrowolski, Rachel, französische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Drost, Philipp Jürgen, von Männedorf, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Egg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ghezzi, Michele, von Collina d'Oro, in Kloten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holz, Sebastian, von Zürich, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hongre, Alexis, französischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Marsha, von Zürich, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Brohy, Marsha];
Kroeker, Jonathan Lee, kanadischer Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loscertales Martin, Fernando, spanischer Staatsangehöriger, in Collonge-Bellerive, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spitznagel, Thomas Peter, von Zürich, in Hedingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005457774, Registre du commerce Tessin, (501)
The Niche SA, in Lugano, CHE-260.716.770, società anonima (Nr. FUSC 128 del 06.07.2021, Pubbl. 1005241359).
Statuti modificati:
14.04.2022.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera raccomandata. [Con deliberazione dell'assemblea generale del 14.04.2022, gli statuti della società sono stati adeguati alla conversione per legge delle azioni al portatore in azioni nominative avvenuta in data 01.05.2021.] [radiati: In data 01.05.2021 le azioni al portatore sono state convertite per legge in azioni nominative. Gli statuti della società non sono ancora stati adeguati;
l'adeguamento deve avvenire in occasione della prossima modifica statutaria.].
Nuove persone iscritte o modifiche:
Delmenico, Stefano Siro, da Novaggio, in Caslano, presidente, direttore, con firma collettiva a due [finora: presidente, con firma individuale];
Ghezzi, Michele Mario Giacomo, da Lamone, in Lugano, membro, con firma collettiva a due [finora: membro, con firma individuale];
Calegari, Paola, cittadina italiana, in Musso (IT), direttrice, con firma collettiva a due.
Numéro de publication: 2567251, Registre du commerce Tessin, (501)
The Niche SA, in Lugano, CHE-260.716.770, Via Maggio 1c, 6900 Lugano, società anonima (nuova iscrizione).
Data dello statuto:
21.12.2015.
Scopo:
La prestazione, sia a clientela privata che istituzionale, di servizi di gestione di patrimoni, di consulenza agli investimenti, di amministrazione e intermediazione nel campo finanziario, di esame di strumenti e prodotti finanziari. La prestazione di servizi di consulenza informatica, quali la manutenzione, la vendita di prodotti software/hardware, propri e/o di terzi, l'acquisto e la vendita di sistemi informatici, l'organizzazione di corsi di formazione. La società può, in Svizzera o all'estero, svolgere predette attività, aprire succursali e filiali e partecipare ad altre imprese. La società può inoltre esercitare tutte le attività commerciali, finanziarie o di altro genere che siano in relazione con il proprio scopo.
Capitale azionario:
CHF 200'000.00.
Capitale azionario liberato:
CHF 200'000.00.
Azioni:
200'000 azioni al portatore da CHF 1.00.
Organo di pubblicazione:
FUSC. Le comunicazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono per lettera raccomandata. Con dichiarazione del 21.12.2015 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone iscritte:
Delmenico, Stefano Siro, da Novaggio, in Lugano, presidente, con firma individuale;
Ghezzi, Michele Mario Giacomo, da Lamone, in Lugano, membro, con firma individuale.