Eduard Furrer
domicilié à Zürich, de Zürich et Hinwil Mandats actifs: Stiftung für Taubblindenhilfe Connecté à: Heinz Widmer, Margrit Widmer Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Eduard Furrer" à jour.Vous suivez maintenant "Eduard Furrer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Eduard Furrer" à jour.Vous suivez maintenant "Eduard Furrer".
|
|
Eduard Furrer
domicilié à Hildisrieden, de Attinghausen Mandats actifs: EDX Software Design Furrer Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Eduard Furrer" à jour.Vous suivez maintenant "Eduard Furrer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Eduard Furrer" à jour.Vous suivez maintenant "Eduard Furrer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Eduard Furrer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Eduard Furrer
BranchCode_n/a
Fourniture de services informatiques
BranchCode_n/a
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Eduard Furrer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Eduard Furrer
Numéro de publication: HR02-1005812624, Registre du commerce Zurich, (20)
ONLINE TRAVEL SERVICES AG, in Affoltern am Albis, CHE-106.842.877, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2021, Publ. 1005079170).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Eduard, von Staldenried, in Kilchberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Adrian Thomas, von Staldenried, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5682238, Registre du commerce Zoug, (170)
Bossard AG, in Zug, CH-170.3.005.204-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2010, S. 22, Publ. 5606448).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Eduard, von Aesch, in Cham, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rutishauser, Christoph, von Sommeri, in Rothenburg, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Jacqueline, von Winikon, in Obfelden, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Winikon, in Maschwanden];
Ong, Tee Bin, malaysischer Staatsangehöriger, in Zug, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham];
Pfister, Guido, von Dagmersellen, in Sempach Stadt, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien];
Zehnder, Stephan, von Zug, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baar];
Döngi, Richard, von Engelberg, in Rotkreuz, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mibus, Remo, von Zürich, in Gelfingen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Guccione, Renato, italienischer Staatsangehöriger, in Rütihof, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 5399906, Registre du commerce Zurich, (20)
Sennereigenossenschaft Gündisau, in Russikon, CH-020.5.901.368-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.1995, S. 3407).
Statutenänderung:
30.06.2009.
Firma neu:
Sennereigenossenschaft Gündisau in Liquidation.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Anschlag in der Sennerei oder durch einfachen Brief. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.10.2009 aufgelöst. Gemäss Erklärung vom 30.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stähli, Werner, von Maschwanden, in Russikon, Präsident der Verwaltung und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Furrer, Eduard, von Russikon, in Russikon, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tritten, Maja, von St. Stephan, in Russikon, Mitglied der Verwaltung und Kassierin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung und Kassierin mit Kollektivunterschrift zu zweien].