Erich Füglistaler
domicilié à Büttikon AG, de Wohlen (AG) Mandats actifs: Raiffeisenbank Wohlen Genossenschaft Connecté à: Martin Bolliger, Harsimran Kaur Khalsa, Nicole Müller et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Erich Füglistaler" à jour.Vous suivez maintenant "Erich Füglistaler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Erich Füglistaler" à jour.Vous suivez maintenant "Erich Füglistaler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Erich Füglistaler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Erich Füglistaler
Exploitation des banques et instituts de crédits
Exploitation des banques et instituts de crédits
Personnes privées avec le nom Erich Füglistaler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Erich Füglistaler
Numéro de publication: 4267194, Registre du commerce Argovie, (400)
Raiffeisenbank Wohlen Genossenschaft, in Wohlen AG, CH-400.5.902.202-3, Betrieb von Bankgeschäften usw, Genossenschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2007, S. 2, Publ. 3909522).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pietsch, Daniel, von Herznach, in Oberrohrdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Füglistaler, Erich, von Wohlen AG, in Büttikon, Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bankleiter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Köchli, Stefan, von Sarmenstorf, in Bremgarten AG, Stellvertretender Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sarmenstorf, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Jäger, Rafael, von Pfäfers, in Tägerig, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Karin, von Mosen, in Fischbach-Göslikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Registre du commerce Argovie, (400)
Raiffeisenbank Wohlen, in Wohlen AG, Betrieb von Bankgeschäften usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 104 vom 03.06.1998, S. 3752).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bächer, Hugo, von Oberlunkhofen und Wohlen AG, in Wohlen AG, Bankleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Füglistaler, Erich, von Wohlen AG, in Büttikon, Bankleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bankleiter-Stellvertreter];
Köchli, Stefan, von Sarmenstorf, in Sarmenstorf, Bankleiter-Stellvertreter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiederkehr, Leo, von Aesch LU, in Waltenschwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Registre du commerce Argovie, (400)
Raiffeisenbank Wohlen, in Wohlen AG, Betrieb von Bankgeschäften in gemeinsamer Selbsthilfe usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 225 vom 21.11.1997, S. 8454).
Statutenänderung:
14.03.1997.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Beschränkte Nachschusspflicht bis höchtens CHF8'000.¬ pro Genossenschafter.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächer, Hugo, von Oberlunkhofen und Wohlen AG, in Wohlen AG, Bankleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Verwalter];
Füglistaler, Erich, von Wohlen AG, in Büttikon, Bankleiter-Stellvertreter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Verwalter Stellvertreter].