Margrit Fringer Amsler
domicilié à Teufen ZH, de Arosa Mandats actifs: Festzeltvermietung Embrach AG, AM GmbH Embrach Connecté à: Rudolf gen. Ruedi Amsler, Rudolf gen. Ruedi Amsler Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Margrit Fringer Amsler" à jour.Vous suivez maintenant "Margrit Fringer Amsler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Margrit Fringer Amsler" à jour.Vous suivez maintenant "Margrit Fringer Amsler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Margrit Fringer Amsler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Margrit Fringer Amsler
Location de biens de consommation
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Location de biens de consommation
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Margrit Fringer Amsler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Margrit Fringer Amsler
Numéro de publication: 4141947, Registre du commerce Zurich, (20)
Festzeltvermietung Embrach AG, in Embrach, CHE-100.065.365, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2010, Publ. 5772730).
Domizil neu:
Hardstrasse 10, 8424 Embrach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amsler, Rudolf, von Densbüren, in Embrach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Amsler-Acklin, Theresia, von Densbüren, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fringer Amsler, Margrit, von Arosa, in Freienstein-Teufen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Amsler, Rudolf, von Densbüren, in Freienstein-Teufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6179722, Registre du commerce Zurich, (20)
Tentagram Veranstaltungen GmbH Embrach, in Embrach, CH-020.4.029.492-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2006, S. 24, Publ. 3660582). Gemäss Erklärung vom 18.05.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fringer, Margrit, von Arosa, in Freienstein-Teufen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3660518, Registre du commerce Zurich, (20)
AM GmbH Embrach, in Embrach, CH-020.4.021.998-6, Ausführung von Montagearbeiten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2004, S. 18, Publ. 2421240).
Statutenänderung:
6.11.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fehr, Roland, von Wagenhausen, in Warth-Weiningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fringer, Margrit, von Arosa, in Freienstein-Teufen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--].