Erich Foster
domicilié à Roggwil, de Altbüron Mandats actifs: SOWACOM AG Mittelland Connecté à: Mertan Isik-Gloor, Verena Candolo-Rossi, Urs Moser et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Erich Foster" à jour.Vous suivez maintenant "Erich Foster".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Erich Foster" à jour.Vous suivez maintenant "Erich Foster".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Erich Foster
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Erich Foster
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Erich Foster
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Erich Foster
Numéro de publication: HR02-1005922975, Registre du commerce Berne, (36)
SOWACOM AG Mittelland, in Langenthal, CHE-459.811.782, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2023, Publ. 1005745876).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Foster-IT GmbH, in Roggwil (BE) (CHE-113.676.302), gemäss Fusionsvertrag vom 23.11.2023 und Bilanz per 30.09.2023. Aktiven von CHF 192'650.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 42'650.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Urs, von Rüderswil, in Bützberg (Thunstetten), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Candolo-Rossi, Verena, von Mauraz, in Langenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Foster, Erich, von Altbüron, in Roggwil BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isik-Gloor, Mertan, von Langenthal, in Langenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005900925, Registre du commerce Berne, (36)
Foster-IT GmbH, in Roggwil (BE), CHE-113.676.302, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2010, S.5, Publ. 5631626).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Foster, Erich, von Altbüron, in Roggwil BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Foster-Figueiredo, Ruth de Cassia, von Altbüron, in Roggwil BE, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SOWACOM AG Mittelland (CHE-459.811.782), in Langenthal, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Wyss, Lucas, von Oberwil (BL), Cham und Zug, in Oberwil BL, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005261365, Registre du commerce Berne, (36)
ERPE Informatik GmbH, in Roggwil (BE), CHE-114.985.958, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2020, Publ. 1004883663).
Firma neu:
ERPE Informatik GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.07.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Foster, Erich, von Altbüron, in Roggwil BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huber, Peter Hans Beat, von Madiswil, in Roggwil BE, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].