Silvia Foppa
domicilié à Bonaduz, de Chur Mandats actifs: Inovartis Schweiz AG Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Silvia Foppa" à jour.Vous suivez maintenant "Silvia Foppa".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Silvia Foppa" à jour.Vous suivez maintenant "Silvia Foppa".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Silvia Foppa
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Silvia Foppa
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Silvia Foppa
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Silvia Foppa
Numéro de publication: HR02-1005314616, Registre du commerce Grisons
Pferdehof am See AG, in Bonaduz, CHE-468.396.339, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 24.02.2021, Publ. 1005108995).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Foppa, Silvia, von Chur, in Bonaduz, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Caluori, Marco, von Bonaduz, in Icod de los Vinos (ES), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jörimann, Corina, von Bonaduz, in Bonaduz, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Jörimann, Beat, von Bonaduz, in Bonaduz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4204595, Registre du commerce Grisons, (350)
Pferdehof am See AG, in Bonaduz, CHE-468.396.339, Via Lag 142, 7402 Bonaduz, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.04.2018.
Zweck:
Betrieb eines Pferdehofes mit den entsprechenden Tätigkeiten wie Reitunterricht, Turniere, Pferdehandel und Vermietung. An und Verkauf, Verwaltung, Vermittlung und Vermietung von Immobilien. Handel mit Produkten jeglicher Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 20.04.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Foppa, Silvia, von Chur, in Bonaduz, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Caluori, Marco, von Bonaduz, in Icod de los Vinos (ES), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1268355, Registre du commerce Grisons, (350)
Inovartis Schweiz AG, in Chur, CHE-112.439.975, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 24.03.2009, S. 9, Publ. 4939294).
Statutenänderung:
20.12.2013.
Sitz neu:
Bonaduz.
Domizil neu:
Scardanal, Haus Miraval, 7402 Bonaduz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwitter, Robert, von Pfäfers, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Foppa, Silvia, von Chur, in Bonaduz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.