Daniel Joél Fiechter
domicilié à Basel, de Huttwil Mandats actifs: Stobag AG Connecté à: Kurt Infanger, Marc Mirza, David Halter et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel Joél Fiechter" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel Joél Fiechter".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel Joél Fiechter" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel Joél Fiechter".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Daniel Joél Fiechter
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Daniel Joél Fiechter
Fabrication de produits en caoutchouc et plastiques
Fabrication de produits en caoutchouc et plastiques
Personnes privées avec le nom Daniel Joél Fiechter
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Daniel Joél Fiechter
Numéro de publication: HR02-1005372836, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
taktwerk GmbH, in Basel, CHE-354.181.967, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2020, Publ. 1005042065).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fiechter, Daniel Joél, von Huttwil, in Basel, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Cédric Markus, von Liesberg, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1004954867, Registre du commerce Argovie, (400)
Stobag AG, in Muri (AG), CHE-105.965.425, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2019, Publ. 1004715955).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiechter, Daniel, von Huttwil, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4396097, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
taktwerk GmbH, bisher in Zwingen, CHE-354.181.967, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 14.12.2012, Publ. 6976534).
Statutenänderung:
27.07.2018.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Bordeaux-Str. 5, 4053 Basel.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Cédric Markus, von Liesberg, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Röschenz];
Fiechter, Daniel Joél, von Huttwil, in Basel, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bärschwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].