Werner Feuz
domicilié à Boltigen, de Beatenberg Mandats actifs: Werner Feuz Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Werner Feuz" à jour.Vous suivez maintenant "Werner Feuz".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Werner Feuz" à jour.Vous suivez maintenant "Werner Feuz".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Werner Feuz
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Werner Feuz
Autres travaux de construction
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Werner Feuz
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Werner Feuz
Numéro de publication: 3835091, Registre du commerce Berne, (36)
Freiluft- und Hallenbad Bödeli AG, in Unterseen, CHE-101.955.296, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2016, Publ. 2694971).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feuz, Werner, von Beatenberg, in Unterseen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritter, Max Oliver, von Unterseen, in Unterseen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zangari, Stefan Salvatore, von Zell (LU), in Interlaken, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3348947, Registre du commerce Berne, (36)
Industrielle Betriebe Interlaken (IBI), in Interlaken, CHE-108.954.754, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2016, Publ. 2815769).
Statutenänderung:
25.08.2015. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feuz, Werner, von Beatenberg, in Unterseen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hollinger, Peter, von Frick, in Interlaken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stör , Sabina Rosmarie, von Zürich, in Interlaken, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ritter, Max, von Unterseen, in Unterseen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3339585, Registre du commerce Berne, (36)
BeoTherm AG, in Interlaken, CHE-293.918.027, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2015, Publ. 2225863).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feuz, Werner, von Beatenberg, in Unterseen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Jenzer, Simon, von Mumpf, in Möhlin, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Hunziker, Marianne, von Oberkulm, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Sekretärin (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschimann, Peter, von Trachselwald, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeby, Andreas, von St. Ursen, in Gelterkinden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Minder, Claude, von Oberdorf (BL), in Bennwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Perreten, Helmut, von Lauenen, in Unterseen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ritschard, Jürgen, von Interlaken, in Unterseen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.