Fabien David Jean-Jacques Duteil
domicilié à Genève, de Genève Mandats actifs: Baseline Wealth Management SA, Mind Développement Cybersécurité SA Connecté à: Leo Ferenc Steiner, Julie Mouton-Arnold, Michael Pellman Rowland et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Fabien David Jean-Jacques Duteil" à jour.Vous suivez maintenant "Fabien David Jean-Jacques Duteil".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Fabien David Jean-Jacques Duteil" à jour.Vous suivez maintenant "Fabien David Jean-Jacques Duteil".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Fabien David Jean-Jacques Duteil
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Fabien David Jean-Jacques Duteil
Gestion de fonds
Fourniture de services informatiques
Gestion de fonds
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Fabien David Jean-Jacques Duteil
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Fabien David Jean-Jacques Duteil
Numéro de publication: HR02-1005078360, Registre du commerce Schwyz, (130)
Alpenrose Wealth Management International AG, in Freienbach, CHE-116.098.867, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2020, Publ. 1005046338).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eisenring, Marcel, von Jonschwil, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tissot, Pierre, von Versoix, in Genève, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grubesa, Anto, von Basel, in Horgen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röllin, Simone, von Neuheim, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Steiner, Daniel, von Freienbach, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alonso, Mevlane, von Prangins, in Genève, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Duteil, Fabien, von Genève, in Genève, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Avdiu, Shpresa, kosovarische Staatsangehörige, in Meyrin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 2348537, Registre du commerce Schwyz, (130)
DDH Alp Advisors AG, in Freienbach, CHE-371.473.193, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 16.11.2012, Publ. 6935208).
Firma neu:
DDH Alp Advisors AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(DDH Alp Advisors SA en liquidation) (DDH Alp Advisors Ltd. in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.8.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Duteil, Fabien, französischer Staatsangehöriger, in Genf, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6935208, Registre du commerce Schwyz, (130)
DDH Alp Advisors AG (DDH Alp Advisors SA) (DDH Alp Advisors Ltd.), in Freienbach, CH-130.3.018.779-4, Seestrasse 69, 8806 Bäch SZ, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.11.2012.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft sind Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Finanzen, Forschung, Finanzanalyse, Selektion wie auch Administration, Überwachung und Vermögensverwaltung. Weiter bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Beratungen im Zusammenhang mit Fusionen und Akquisitionen, im Kauf und Verkauf von Gesellschaften sowie Immobilien, Makler- und Verkaufsgeschäfte im Zusammenhang mit Versicherungen und Fonds sowie der Handel mit Waren aller Art für eigene Rechnung sowie für Rechnung Dritter in der Schweiz wie im Ausland. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an anderen Unternehmen erwerben, Darlehen geben für eigene Rechnung bzw. Rechnung Dritter, Garantien und Kautionen für Beteiligungsgesellschaften sowie Dritte entgegennehmen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann Tochterunternehmen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland begründen. Sie kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens sowie die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch gewöhnlichen oder eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 9.11.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Duteil, Fabien, französischer Staatsangehöriger, in Genf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.