Gilles Dussex
domicilié à Leytron, de Saillon Mandats actifs: Institut des sports de neige Sàrl Connecté à: David Jacquier, Lucie Martinet Jacquier, Ubald Huguet et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gilles Dussex" à jour.Vous suivez maintenant "Gilles Dussex".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gilles Dussex" à jour.Vous suivez maintenant "Gilles Dussex".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Gilles Dussex
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Gilles Dussex
Autre services dans l'éducation
Autre services dans l'éducation
Personnes privées avec le nom Gilles Dussex
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Gilles Dussex
Numéro de publication: HR02-1004694329, Registre du commerce Valais, (621)
Institut des sports de neige Sàrl, à Leytron, CHE-115.444.168, société à responsabilité limitée (No. FOSC 38 du 24.02.2010, p.21, Publ. 5511402).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Carrupt, Lionel, de Chamoson, à Ovronnaz (Leytron), associé-gérant et président, avec signature individuelle, pour 50 parts sociales de CHF 100.00;
Maillard, Roland, de Leytron, à Ovronnaz (Leytron), associé, sans droit de signature, pour 50 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Dussex, Gilles, de Saillon, à Leytron, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 50 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: à Saillon, associé et gérant];
Martinet Jacquier, Lucie, de Leytron, à Leytron, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 50 parts sociales de CHF 100.00;
Martinet, Yannick François, de Leytron, à Leytron, associé, sans droit de signature, pour 50 parts sociales de CHF 100.00.
Numéro de publication: 5511402, Registre du commerce Valais, (621)
Institut des sports de neige Sàrl, à Leytron, CH-621.4.007.959-8, Route des Bains, 1911 Ovronnaz, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
2.02.2010, 12.02.2010.
But:
enseignement du ski, exploitation et développement d'une école de ski;
toutes transactions et tous contrats susceptibles de promouvoir le but social (cf statuts).
Capital social:
CHF 40'000.--.
Faits qualifiés:
reprise de biens envisagée: pour CHF 120'000.-- au maximum de l'immeuble PPE n° 14415 (120/1000 de la parcelle de base n° 13719) sis sur la commune de Leytron.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 02.02.2010, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Personnes inscrites:
Carrupt, Lionel, de Chamoson, à Ovronnaz (Leytron), associé-gérant et président, avec signature individuelle, pour 50 parts sociales de CHF 100.--;
Dussex, Gilles, de Saillon, à Saillon, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 50 parts sociales de CHF 100.--;
Huguet, Ubald, de Leytron, à Ovronnaz (Leytron), associé, sans droit de signature, pour 50 parts sociales de CHF 100.--;
Maillard, Roland, de Leytron, à Ovronnaz (Leytron), associé, sans droit de signature, pour 50 parts sociales de CHF 100.--;
Maillard, Yvon, de Leytron, à Dugny (Leytron), associé, sans droit de signature, pour 50 parts sociales de CHF 100.--;
Defayes, Olivier, de Leytron, à Ovronnaz (Leytron), associé, sans droit de signature, pour 50 parts sociales de CHF 100.--;
Jacquier, David, de Leytron, à Produit (Leytron), associé, sans droit de signature, pour 50 parts sociales de CHF 100.--;
Praz, Alexandre, de Nendaz, à Chamoson, associé, sans droit de signature, pour 50 parts sociales de CHF 100.--.