Andrea Sibylla Dür
domicilié à Aarau, de Burgdorf Mandats actifs: Pfizer AG Connecté à: Christian Mathis, Nina Mareike Huwiler, Eva Elisabeth Graf et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andrea Sibylla Dür" à jour.Vous suivez maintenant "Andrea Sibylla Dür".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andrea Sibylla Dür" à jour.Vous suivez maintenant "Andrea Sibylla Dür".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Andrea Sibylla Dür
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Andrea Sibylla Dür
Commerce de biens de consommation
Commerce de biens de consommation
Personnes privées avec le nom Andrea Sibylla Dür
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Andrea Sibylla Dür
Numéro de publication: HR02-1005738779, Registre du commerce Grisons
PharmaWiki GmbH, in Disentis/Mustér, CHE-114.751.917, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2014, S.0, Publ. 1884219).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dür, Dr. Andrea Sibylla, von Burgdorf, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vögtli, Dr. Alexander, von Dornach, in Disentis/Mustér, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Dornach und Gempen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005699490, Registre du commerce Zurich, (20)
Pfizer AG, in Zürich, CHE-107.817.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2022, Publ. 1005620220).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lahr, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Kleinmachnow (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Goldenberg, Michael David, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lupberger, Martina Herta, deutsche Staatsangehörige, in Oberägeri, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Troxler Saxer, Rahel, von Hergiswil bei Willisau, in Wohlen AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Machado Pires, Fernando José, portugiesischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dür, Andrea Sibylla, von Burgdorf, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1884219, Registre du commerce Grisons, (350)
PharmaWiki GmbH, bisher in Basel, CHE-114.751.917, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2011, S. 6, Publ. 6033364).
Statutenänderung:
05.12.2014.
Sitz neu:
Disentis/Mustér.
Domizil neu:
Via Acletta 19, 7180 Disentis/Mustér.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dür, Dr. Andrea Sibylla, von Burgdorf, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Dür, Andrea Sibylla, in Basel].