Romaine Michèle Duc-Bonvin
domicilié à Crans-Montana, de Crans-Montana Mandats actifs: Job Transit Services, société coopérative, Association de valorisation du patrimoine hospitalier de Sierre / Loèche et plus Connecté à: Marie Elisabeth Julen-Favre, Gérald Antille, Antoine Fournier et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Romaine Michèle Duc-Bonvin" à jour.Vous suivez maintenant "Romaine Michèle Duc-Bonvin".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Romaine Michèle Duc-Bonvin" à jour.Vous suivez maintenant "Romaine Michèle Duc-Bonvin".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Romaine Michèle Duc-Bonvin
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Romaine Michèle Duc-Bonvin
Autres activités sociales
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploitation des etablissements généraux de santé
Exploiter d'un édition (analogue/digitale)
Commerce de produits alimentaires
Autres activités sociales
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploitation des etablissements généraux de santé
Exploiter d'un édition (analogue/digitale)
Commerce de produits alimentaires
Personnes privées avec le nom Romaine Michèle Duc-Bonvin
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Romaine Michèle Duc-Bonvin
Numéro de publication: HR02-1006129607, Registre du commerce Valais, (626)
Job Transit Services, société coopérative, à Sierre, CHE-105.189.129, société coopérative (No. FOSC 239 du 08.12.2022, Publ. 1005623902).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Clavien, Jean-Charles, de Miège, à Sierre, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Duc-Bonvin, Romaine Michèle, de Crans-Montana, à Crans-Montana, présidente, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005870097, Registre du commerce Valais, (626)
Association de valorisation du patrimoine hospitalier de Sierre / Loèche, à Sierre, CHE-104.341.340, association (No. FOSC 67 du 05.04.2022, Publ. 1005443657).
Modification des statuts:
23.08.2023.
Nouveau but:
L'association a pour buts: de gérer et d'exploiter le patrimoine qui est sa propriété en le mettant prioritairement à disposition des activités liées à l'exploitation hospitalière et subsidiairement du développement économique et culturel de la région de Sierre et Loèche;
maintenir les immeubles dans un bon état d'entretien;
soutenir, dans le domaine de la santé et du social, des actions qui sont déployées dans la juridiction des communes membres par des organismes publics ou privés.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Epiney, Dominique, de Anniviers, à Sierre, secrétaire hors comité, directeur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Salamin, Olivier, de Anniviers, à Sierre, président du comité, avec signature collective à deux avec le secrétaire;
Melly, Nicolas, de Sierre, à Sierre, membre du comité, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Duc-Bonvin, Romaine, de Crans-Montana, à Crans-Montana, présidente du comité, avec signature collective à deux avec la secrétaire [précédemment: vice-présidente du comité, avec signature collective à deux avec le secrétaire];
Métrailler, Robert Marcel, de Sierre, à Sierre, vice-président du comité, avec signature collective à deux avec la secrétaire;
Favre-Caloz, Anne-José, de Anniviers, à Noble-Contrée, membre et secrétaire du comité, avec signature collective à deux avec la présidente ou le vice-président;
Lamon, Anthony Charles, de Lens, à Sierre, membre du comité, sans droit de signature.
Numéro de publication: HR01-1005800644, Registre du commerce Valais, (626)
Fondation FAVA, à Sion, CHE-480.080.746, Rue de la Porte-Neuve 2, 1950 Sion, fondation (Nouvelle inscription).
Date des actes constitutifs:
19.06.2023.
But:
La Fondation a pour but: 1. a. d'accueillir des personnes en situation d'urgence, avec ou sans enfants, victimes de violences domestiques au sens de la loi cantonale valaisanne sur les violences domestiques (LVD) ou de traite d'êtres humains pour leur offrir écoute et sécurité. b. de conseiller, d'aider et d'accompagner ces personnes. c. de coordonner leur prise en charge dans le cadre du réseau en Valais. d. de contribuer à la sensibilisation, à l'information et à la prévention au sein de la population sur ce sujet. 2. La Fondation a un caractère d'utilité publique et ne poursuit pas de but lucratif ou commercial. 3. Si une corporation de droit public est légalement tenue de fournir des prestations analogues à celles de la Fondation, celle-ci n'intervient qu'à titre subsidiaire.
Personne(s) inscrite(s):
Maret, Marianne, de Val de Bagnes, à Troistorrents, présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Antille, Erika, de Anniviers, à Sierre, vice-présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Duc-Bonvin, Romaine, de Crans-Montana, à Crans-Montana, membre du conseil de fondation, trésorière, avec signature collective à deux;
Bauer, Isabelle, de Conthey, à Vétroz, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Roduit, Michel, de Leytron, à Martigny-Combe, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Schmidt, Laurent, de Lausanne, à Sion, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
AUDITEM SA (CHE-163.098.293), à Sierre, organe de révision.