Renato Dreussi
domicilié à Zollikerberg, de Italie Mandats actifs: EliVal GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Renato Dreussi" à jour.Vous suivez maintenant "Renato Dreussi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Renato Dreussi" à jour.Vous suivez maintenant "Renato Dreussi".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Renato Dreussi
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Renato Dreussi
Intermédiaires commerciaux dans divers domaines
Intermédiaires commerciaux dans divers domaines
Personnes privées avec le nom Renato Dreussi
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Renato Dreussi
Numéro de publication: HR02-1005373470, Registre du commerce Zurich, (20)
EliVal GmbH, in Rümlang, CHE-346.481.060, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2015, S.0, Publ. 2089099).
Statutenänderung:
20.12.2021.
Sitz neu:
Zollikon.
Domizil neu:
Langwattstrasse 39, 8125 Zollikerberg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dreussi, Renato, italienischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Rümlang].
Numéro de publication: 3465425, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Graffio GmbH, in Frauenfeld, CHE-359.625.196, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2016, Publ. 3009573).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dreussi, Renato, italienischer Staatsangehöriger, in Rümlang, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 33 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Napoli, Franco, von Regensdorf, in Oberrieden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 34 Stammanteilen zu je CHF 200.00];
erfa consulting ag (CHE-103.303.377), in Frauenfeld, Gesellschafterin, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 33 Stammanteilen zu je CHF 200.00].
Numéro de publication: 3009573, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Graffio GmbH, in Frauenfeld, CHE-359.625.196, c/o erfa consulting ag, Zürcherstrasse 310, 8500 Frauenfeld, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.08.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, Verkauf, Import und Export von Waren aller Art, insbesondere Weine und Spirituosen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 12.08.2016 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
erfa consulting ag (CHE-103.303.377), in Frauenfeld, Gesellschafterin, mit 33 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Dreussi, Renato, italienischer Staatsangehöriger, in Rümlang, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 33 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Napoli, Franco, von Regensdorf, in Oberrieden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 34 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Micucci, Fabio, von Rickenbach ZH, in Elgg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Micucci, Tonino, von Rickenbach ZH, in Rickenbach ZH, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.