Leonhard Dörr
domicilié à München, de Allemagne Mandats actifs: Ferienclub Oberstaufen in Liquidation Connecté à: Benno Niklaus Zehnder, Stefan Ulrich Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Leonhard Dörr" à jour.Vous suivez maintenant "Leonhard Dörr".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Leonhard Dörr" à jour.Vous suivez maintenant "Leonhard Dörr".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Leonhard Dörr
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Leonhard Dörr
Exploiter des logements de vacances
Exploiter des logements de vacances
Personnes privées avec le nom Leonhard Dörr
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Leonhard Dörr
Numéro de publication: HR02-1005065371, Registre du commerce Zoug, (170)
Ferienclub Oberstaufen, in Baar, CHE-101.964.792, Verein (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2013, S.0, Publ. 7132522).
Name neu:
Ferienclub Oberstaufen in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Vereinsversammlung vom 18.05.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulrich, Dr. Stefan, genannt Stephan, von Zug, in Zug, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zehnder, Benno, von Birmenstorf (AG), in Remetschwil, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dörr, Leonhard, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 7192636, Registre du commerce Zoug, (170)
Ferienclub Luftkurort Mitterfels, in Baar, CH-170.6.000.078-9, Verein (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2005, S. 19, Publ. 2649434).
Name neu:
Ferienclub Luftkurort Mitterfels in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.11.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dörr, Leonhard, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zehnder, Benno, von Birmenstorf AG, in Remetschwil, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gekeler, Dr. Hajo, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 7132522, Registre du commerce Zoug, (170)
Ferienclub Oberstaufen, in Baar, CH-170.6.000.051-3, Verein (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2007, S. 18, Publ. 4176244).
Statutenänderung:
27.11.2012.
Organisation neu:
[Die bisher im Handelsregister eingetragene Bemerkung über die Organisation wird gelöscht.]. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gekeler, Dr. Hajo, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulrich, Dr. Stefan, genannt Stephan, von Zug, in Zug, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dörr, Leonhard, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien].