Dr. Werner Dieter
domicilié à Lohr am Main, de Allemagne Mandats actifs: Bieri Hydraulik AG, HYDAC AG et plus Connecté à: Erich Grossenbacher, Roman Ptak, Sandro Andrea Fenyo et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Werner Dieter" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Werner Dieter".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Werner Dieter" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Werner Dieter".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Werner Dieter
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Werner Dieter
Fabrication d’autres machines et parties desquelles
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Fabrication d’autres machines et parties desquelles
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Werner Dieter
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Werner Dieter
Numéro de publication: HR02-1005356239, Registre du commerce Berne, (36)
Bieri Hydraulik AG, in Köniz, CHE-105.965.299, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2021, Publ. 1005338739).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gilliéron, Stéphane Henri, von Servion, in Düdingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dieter, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Lohr am Main (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fenyö, Sandro, von Lugano, in Ruvigliana (Lugano), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Koller, Stefan, von Meierskappel, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6097108, Registre du commerce Berne, (36)
Bieri Hydraulik AG, in Köniz, CH-035.3.002.012-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2011, S. 4, Publ. 6043252).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dieter, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Lohr am Main (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koller, Stefan, von Meierskappel, in Steinhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siebert, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Lauf an der Pegnitz (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5835230, Registre du commerce Zoug, (170)
CoFil AG, in Zug, CH-170.3.028.202-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 11.08.2008, S. 18, Publ. 4607892).
Statutenänderung:
22.09.2010.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Hydac SA, in Mezzovico-Vira (CH-514.3.004.049-6), gemäss Fusionsvertrag vom 22.09.2010 und Bilanz per 31.03.2010. Aktiven von CHF 23'524'969.01 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 12'954'521.21 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
HYDAC AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(HYDAC SA) (HYDAC Ltd).
Sitz neu:
Steinhausen.
Domizil neu:
Allmendstrasse 11, 6312 Steinhausen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dieter, Dr. Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Lohr am Main (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fenyö, Dr. Sandro, von Lugano, in Ruvigliana, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Koller, Stefan, von Meierskappel, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.