Gianni Di Renzo
domicilié à Schänis, de Italie Mandats actifs: LIFE Style GmbH, Life, Di Renzo Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gianni Di Renzo" à jour.Vous suivez maintenant "Gianni Di Renzo".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gianni Di Renzo" à jour.Vous suivez maintenant "Gianni Di Renzo".
|
|
Gianni Di Renzo
domicilié à Zürich, de Obfelden Mandats actifs: Topas Personal Winterthur AG, ADT Music Group GmbH in Liquidation Connecté à: Benjamin Emanuel Riem, Angela Giannetta, Nicole Coelho Correia et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gianni Di Renzo" à jour.Vous suivez maintenant "Gianni Di Renzo".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gianni Di Renzo" à jour.Vous suivez maintenant "Gianni Di Renzo".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Gianni Di Renzo
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Gianni Di Renzo
Commerce des vêtements
Placement de travailleurs intérimaires
Activités créatives, artistiques et de spectacle
Commerce des vêtements
Placement de travailleurs intérimaires
Activités créatives, artistiques et de spectacle
Personnes privées avec le nom Gianni Di Renzo
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Gianni Di Renzo
Numéro de publication: HR02-1005502407, Registre du commerce Zurich, (20)
Topas Personal Winterthur AG, in Winterthur, CHE-162.874.675, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2022, Publ. 1005499090).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Renzo, Gianni, von Obfelden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Riem, Benjamin Emanuel, von Kirchdorf (BE), in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005404339, Registre du commerce Zurich, (20)
Topas Personal Winterthur AG, in Winterthur, CHE-162.874.675, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2020, Publ. 1005054241).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Renzo, Gianni, von Obfelden, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005272035, Registre du commerce Zurich, (20)
Teqfive GmbH, in Zürich, CHE-181.749.496, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2018, Publ. 4125143).
Statutenänderung:
09.07.2021.
Firma neu:
Buru Gips GmbH.
Domizil neu:
c/o TCL Treuhand Versicherungen & Immobilien, Flurstrasse 30, 8048 Zürich.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben eines Gipsergeschäftes sowie Ausführung von Bauarbeiten aller Art;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Di Renzo, Gianni, italienischer Staatsangehöriger, in Schänis, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Caloro, Umberto, italienischer Staatsangehöriger, in Hüttikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
D'Onofrio, Fernando Bartolomeo, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Meleleo, Raoul Enrico, von Glarus Nord, in Eschenbach (SG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buruiana, Ionut, rumänischer Staatsangehöriger, in Safenwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.