Fitim Dauti
domicilié à Schübelbach, de Galgenen Mandats actifs: VEGAN HEALTH AG, Huser Buebe GmbH et plus Connecté à: Blerim Dauti Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Fitim Dauti" à jour.Vous suivez maintenant "Fitim Dauti".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Fitim Dauti" à jour.Vous suivez maintenant "Fitim Dauti".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Fitim Dauti
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Fitim Dauti
Production des comestibles
Viabilisation de terrains
Autres commerces avec des biens divers
Autres travaux de construction
Production des comestibles
Viabilisation de terrains
Autres commerces avec des biens divers
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Fitim Dauti
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Fitim Dauti
Numéro de publication: HR02-1005997749, Registre du commerce Zurich, (20)
Huser Buebe GmbH, in Zürich, CHE-110.476.600, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2022, Publ. 1005537316).
Statutenänderung:
06.03.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft erbringt Total- und Generalunternehmerleistungen, bezweckt die Entwicklung und Realisierung von Wohn-, Gewerbe- und Industriebauten wie auch medizinische Einrichtungen, sei es selbst oder über Dritte, sowie die damit zusammenhängende Planungs-, Finanzierungs-, Vermittlungs- und Bautätigkeit. Die Gesellschaft kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, veräussern, pachten und mieten sowie verpachten und vermieten. Weiter kann sich die Gesellschaft im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Überdies darf die Gesellschaft alle Geschäfte tätigen, die mit den vorgenannten Zwecken direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dauti, Fitim, von Galgenen, in Schübelbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005886144, Registre du commerce Zurich, (20)
VEGAN HEALTH AG, in Richterswil, CHE-450.560.846, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2021, Publ. 1005091334).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hatt, Christof Hannes, von Richterswil, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dauti, Fitim, von Galgenen, in Schübelbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005537316, Registre du commerce Zurich, (20)
Huser Buebe GmbH, in Zürich, CHE-110.476.600, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2010, S.25, Publ. 5665124).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Demirbas, Pehlül, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Gündogdu, Süleyman, türkischer Staatsangehöriger, in Neuenhof, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dauti, Fitim, von Galgenen, in Schübelbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.