Dr. Fabio Dal Molin
domicilié à Würenlos, de Zürich Mandats actifs: TRV AG, Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Fabio Dal Molin" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Fabio Dal Molin".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Fabio Dal Molin" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Fabio Dal Molin".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Fabio Dal Molin
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Fabio Dal Molin
Services fiduciaires
Services fiduciaires
Personnes privées avec le nom Fabio Dal Molin
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Fabio Dal Molin
Numéro de publication: 2659965, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Dreilinden AG, bisher in Zürich, CHE-102.816.510, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2007, S. 20, Publ. 3908412).
Statutenänderung:
21.01.2016.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Bahnhofplatz 10, 9100 Herisau.
Weitere Adresse gestrichen:
Postfach, 8048 Zürich.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht im Erwerb und Verkauf von Liegenschaften und Bauland, sowie in deren Erstellung, Vermietung, Verpachtung und Verwaltung von Bauten aller Art. Im übrigen kann die Gesellschaft jede Massnahme ergreifen, die geeignet ist, die Entwicklung der Firma zu fördern und die Erreichung des Gesellschaftszweckes direkt oder indirekt zu erleichtern.
Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.01.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dal Molin, Dr. Fabio, von Zürich, in Würenlos, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wisto Administrations AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Dr. Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Necker (Neckertal), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2235195, Registre du commerce Zurich, (20)
Lacoray AG Promotion, in Zürich, CHE-108.336.527, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2007, S. 21, Publ. 4113042).
Statutenänderung:
16.06.2015.
Firma neu:
Jewel Pool AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung, Beratung, Vertrieb und Handel mit Hochwertigem Schmuck, Diamanten und Gold. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dal Molin, Dr. Fabio, von Zürich, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hellings, Jörg Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tanno, Patrick, von Vaz/Obervaz, in Wil SG, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4844794, Registre du commerce Zurich, (20)
AXA Art Versicherung AG, in Opfikon, CH-020.3.005.103-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2008, S. 23, Publ. 4673914).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buberl, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dal Molin, Dr. Fabio, von Zürich, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.