Paulo Manuel da Silva Oliveira
domicilié à Zürich, de Portugal Mandats actifs: Cuisine sans frontières Connecté à: Silvana Lindt, Eleonara Elisa Nodari, Monika Schärer Rösch et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Paulo Manuel da Silva Oliveira" à jour.Vous suivez maintenant "Paulo Manuel da Silva Oliveira".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Paulo Manuel da Silva Oliveira" à jour.Vous suivez maintenant "Paulo Manuel da Silva Oliveira".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Paulo Manuel da Silva Oliveira
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Paulo Manuel da Silva Oliveira
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Paulo Manuel da Silva Oliveira
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Paulo Manuel da Silva Oliveira
Numéro de publication: HR02-1005649237, Registre du commerce Zurich, (20)
Fullfilled GmbH, in Zürich, CHE-108.749.496, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 20.01.2021, Publ. 1005078121).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Da Silva Oliveira, Paulo Manuel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hössli, Severin, von Schaffhausen, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Voutsas, Nikolas, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005551011, Registre du commerce Zurich, (20)
Cuisine sans frontières, in Zürich, CHE-143.772.979, Verein (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2019, Publ. 1004733360).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumbrunn, Monique, von Ringgenberg BE, in Zürich, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Höner, David, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Biegert, Mareike, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit einem Mitglied des Vorstands.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nodari, Eleonora, von Glarus Nord, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer Rösch, Monika, von Rumendingen, in Ennetbaden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
da Silva Oliveira, Paulo, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005078121, Registre du commerce Zurich, (20)
Au Gratin GmbH, in Zürich, CHE-108.749.496, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2016, S.0, Publ. 2925271).
Statutenänderung:
17.12.2020.
Firma neu:
Fullfilled GmbH.
Domizil neu:
c/o Severin Hössli, Hohlstrasse 86c, 8004 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Gastronomiebetrieben, Take Away, Lebensmittelfachhandel sowie die Vermarktung der Konzepte mittels Franchise-Unternehmungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche mit diesem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder die Verwaltung des Gesellschaftsvermögens betreffen. Sie kann sich an anderen Unternehmen der gleichen oder ähnlichen Branche beteiligen, Grundeigentum erwerben oder verkaufen. Im Übrigen ist die Gesellschaft berechtigt, sämtliche Geschäfte zu tätigen, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern. Sie kann Zweigniederlassungen errichten.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfäffli, Urs, von Signau, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Steinegger, Jacqueline, von Schönenberg ZH, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hössli, Severin, von Schaffhausen, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Da Silva Oliveira, Paulo Manuel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.