Mario Cozzio
domicilié à Sursee, de Geuensee Mandats actifs: Soorser Bier AG in Liquidation Connecté à: Herbert Blum, Alexander Oleschinsky, Mischa Ernst Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Mario Cozzio" à jour.Vous suivez maintenant "Mario Cozzio".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Mario Cozzio" à jour.Vous suivez maintenant "Mario Cozzio".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Mario Cozzio
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Mario Cozzio
Production de boissons (avec alcool)
Production de boissons (avec alcool)
Personnes privées avec le nom Mario Cozzio
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Mario Cozzio
Numéro de publication: HR02-1005006741, Registre du commerce Lucerne, (100)
Soorser Bier AG, in Sursee, CHE-173.259.669, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2019, Publ. 1004792124).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wagemann, Karin, von Sursee, in Schlierbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cozzio, Mario, von Geuensee, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Oleschinsky, Alexander, von Sursee, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Schlierbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ernst, Mischa, von Kölliken, in Schenkon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Affentranger, Kevin, von Willisau, in Zofingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3669105, Registre du commerce Lucerne, (100)
Soorser Bier AG, in Sursee, CHE-173.259.669, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2016, Publ. 2968485).
Statutenänderung:
30.06.2017. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.08.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 23.02.2016 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 27.08.2015 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.06.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidlin, Robert, von Geuensee, in Geuensee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin;
Schöpfer, Adrian, von Escholzmatt-Marbach, in Sursee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blum, Herbert, von Nottwil, in Nottwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wagemann, Karin, von Sursee, in Schlierbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cozzio, Mario, von Geuensee, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.