Nico Civelli
domicilié à Singapur, de Zürich Mandats actifs: Niconsult GmbH Connecté à: Monica Antonelli Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nico Civelli" à jour.Vous suivez maintenant "Nico Civelli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nico Civelli" à jour.Vous suivez maintenant "Nico Civelli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Nico Civelli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Nico Civelli
Service concernant conseil aux entreprises
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Nico Civelli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Nico Civelli
Numéro de publication: 4421041, Registre du commerce Zoug, (170)
Clarion Finanz AG in Liquidation, in Zug, CHE-108.752.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2013, Publ. 1093563).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Civelli, Nico, von Zürich, in Zumikon, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borer, Silver, von Grindel, in Uster, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2794291, Registre du commerce Zurich, (20)
Niconsult GmbH, in Zürich, CHE-112.517.546, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2012, Publ. 6564436).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Civelli, Nico, von Zürich, in Singapur (SG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Zumikon];
Antonelli, Monica, von Poschiavo, in Wald ZH, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6564436, Registre du commerce Zurich, (20)
Niconsult GmbH, in Zürich, CH-020.4.031.717-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2011, S. 0, Publ. 6297900).
Statutenänderung:
06.02.2012.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Brief oder Telefax.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kessler, Rolf, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Civelli, Nico, von Zürich, in Zumikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].