Dominique Pierre Marcel Chêne
domicilié à Damvant, de Clos du Doubs Mandats actifs: Chêne Sàrl Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dominique Pierre Marcel Chêne" à jour.Vous suivez maintenant "Dominique Pierre Marcel Chêne".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dominique Pierre Marcel Chêne" à jour.Vous suivez maintenant "Dominique Pierre Marcel Chêne".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Dominique Pierre Marcel Chêne
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Dominique Pierre Marcel Chêne
Jardinage et aménagements paysagers
Jardinage et aménagements paysagers
Personnes privées avec le nom Dominique Pierre Marcel Chêne
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Dominique Pierre Marcel Chêne
Numéro de publication: 7027884, Registre du commerce Jura, (670)
Chêne Sàrl, à Courrendlin, CH-670.4.006.117-3, Rue de la Gare 18, 2830 Courrendlin, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
14.01.2013.
But:
Exploitation d'une entreprise de paysagisme, en particulier, entretien et rénovation de jardins, des arbres et de places de loisirs et création de petites structures (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit. Les modalités de transfert des parts sociales dérogent à la loi selon les statuts. Selon déclaration du 14.01.2013, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Chêne, Dominique Pierre Marcel, de Clos du Doubs, à Damvant (Haute-Ajoie), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 7027886, Registre du commerce Jura, (670)
Meneau & Cie Sàrl, à Courrendlin, CH-670.4.001.303-4, société à responsabilité limitée (No. FOSC 167 du 31.08.2009, p. 10, Publ. 5223288).
Modification des statuts:
14.01.2013.
Nouvelle raison sociale:
Créalentours Sàrl.
Nouvelle adresse:
Rue de la Gare 18, 2830 Courrendlin.
Nouveau but:
Création de jardin et de place de loisirs et de jeux et subsidiairement l'entretien et la rénovation et l'entretien de jardin (cf. statuts pour but complet).
Nouveaux faits qualifiés:
Abrogation, selon les art. 777c al. 2 CO et 628 al. 4 CO, des dispositions statutaires relatives aux apports en nature. [biffé: Actifs et passifs de 'Daniel Meneau & Cie', Corban, pour le prix de CHF 114'470.71, dont CHF 20'000.-- en libération du capital social.].
Nouvelles communications:
Communications aux associés: par écrit. Les modalités de transfert des parts sociales dérogent à la loi selon les statuts.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Chêne, Dominique, de Clos du Doubs, à Damvant (Haute-Ajoie), associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 10'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Frund, Richard Christian, de Courchapoix, à Courtételle, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 2 parts sociales de CHF 10'000.00 [précédemment: à Châtillon JU et avec une part sociale de CHF 10'000.00].
Numéro de publication: 5223288, Registre du commerce Jura, (670)
Meneau & Cie Sàrl, à Courrendlin, CH-670.4.001.303-4, Société à responsabilité limitée (FOSC no 27 du 08.02.2007, p. 9, publ. 3765662). Selon déclaration des gérants du 05.03.2009, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Inscription ou modification de personne:
Chêne, Dominique, de Clos du Doubs, à Damvant (Haute-Ajoie), associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 10'000.-- [précédemment: de Epiquerez, à Damvant, associé et gérant].