Livio Cavelti
domicilié à Jonen, de Sagogn Mandats actifs: Bio-Cos AG Connecté à: Sonya Cavelti Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Livio Cavelti" à jour.Vous suivez maintenant "Livio Cavelti".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Livio Cavelti" à jour.Vous suivez maintenant "Livio Cavelti".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Livio Cavelti
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Livio Cavelti
Fabrication des produits chimiques
Fabrication des produits chimiques
Personnes privées avec le nom Livio Cavelti
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Livio Cavelti
Numéro de publication: 4215363, Registre du commerce Argovie, (400)
Bio-Cos AG, in Jonen, CHE-107.381.815, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2016, Publ. 2678149).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cavelti, Sonya, von Sagogn, in Jonen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Cavelti, Livio, von Sagogn, in Jonen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6184548, Registre du commerce Argovie, (400)
Bio-Cos AG, in Jonen, CH-400.3.017.109-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2009, S. 2, Publ. 5392398).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cavelti, Livio, von Sagogn, in Jonen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cavelti, Laila, von Sagogn, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5778652, Registre du commerce Argovie, (400)
BIO-COS Natura GmbH, in Jonen, CH-400.4.021.688-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2009, S. 2, Publ. 5038174).
Firma neu:
BIO-COS Natura GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil: c/o DW Treuhand AG, Hängele 414, 5057 Reitnau.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.07.2010 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cavelti, Sonja, von Sagogn, in Jonen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cavelti, Laila, von Sagogn, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin mit Einzelunterschrift];
Cavelti, Livio, von Sagogn, in Jonen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Plüss, Ernst, von Brittnau, in Reitnau, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator.