Daniele Caradonna
domicilié à Rudolfstetten, de Dietikon Mandats actifs: Wohlfahrtsfonds der Electrolux AG, Electrolux AG Connecté à: Daniel Köchli, Günther Hans Jansenberger, Peter Barandun et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniele Caradonna" à jour.Vous suivez maintenant "Daniele Caradonna".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniele Caradonna" à jour.Vous suivez maintenant "Daniele Caradonna".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Daniele Caradonna
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Daniele Caradonna
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Commerce de biens de consommation
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Commerce de biens de consommation
Personnes privées avec le nom Daniele Caradonna
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Daniele Caradonna
Numéro de publication: HR02-1004548415, Registre du commerce Zurich, (20)
Wohlfahrtsfonds der Electrolux Schwanden AG, in Zürich, CHE-109.785.750, Stiftung (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2016, Publ. 3024705).
Name neu:
Wohlfahrtsfonds der Electrolux Schwanden AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 01.11.2018 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barandun, Peter, von Cazis, in Einsiedeln, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Caradonna, Daniele, von Dietikon, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Köchli, Daniel, von Zürich, in Horgen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hirzel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3024703, Registre du commerce Zurich, (20)
Wohlfahrtsfonds der Electrolux AG, in Zürich, CHE-109.712.857, Stiftung (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2016, Publ. 2742267).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Verhoek Geiser, Gabriela, von Maur, in Erlenbach ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caradonna, Daniele, von Dietikon, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1700091, Registre du commerce Glaris, (160)
Wohlfahrtsfonds der Electrolux Schwanden AG, in Glarus Süd, CHE-109.785.750, Stiftung (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2013, Publ. 7071792).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seps, Jana, von Zürich, in Birmensdorf ZH, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Jonas, von Glarus Nord, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Lars, von Wohlen bei Bern, in Weesen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kaitz, Martin Anton, deutscher Staatsangehöriger, in Walenstadt, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caradonna, Daniele, von Dietikon, in Rudolfstetten (Rudolfstetten-Friedlisberg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jansenberger, Günther, von Corban, in Zell ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wallisellen];
BDO AG (CHE-105.952.747)[CH-020.3.927.906-5], in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-020.3.927.906-5)].